TELCO FACILITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO VIEJO DE VALENCIA 82 2 4
Municipio Gandia
Provincia Valencia
Razón Social TELCO FACILITY SL
CIF B40563116
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 14/02/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mateu Gregory-nicolas
VINCULACIONES DE TELCO FACILITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELCO FACILITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateu Gregory-nicolas | Administrador Unico | 21/02/2019 | 26/04/2022 |
Mateu Gregory-nicolas | Socio Unico | 21/02/2019 | 26/04/2022 |
Suay Cervera Santiago | Liquidador Unico | 26/04/2022 | 26/04/2022 |
Suay Cervera Santiago | Apoderado | 26/06/2020 | 26/04/2022 |
ACTOS BORME DE TELCO FACILITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 123, S 8, H V 186257, I/A 3 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 123, S 8, H V 186257, I/A 3 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 123, S 8, H V 186257, I/A 3 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 123, S 8, H V 186257, I/A 3 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 123, S 8, H V 186257, I/A 3 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 122, S 8, H V 186257, I/A 2 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 122, S 8, H V 186257, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 122, S 8, H V 186257, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46
Dirección:CMNO VIEJO DE VALENCIA 82 2 4 (GANDIA)
Comienzo de operaciones:14/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades correspondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas: Actividad principal: Intermediación en servicios de ingeniería, desarrollo de instalaciones industriales y comerciales CNAE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 122, S 8, H V 186257, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46