FELIP ESTEVE ALBERTO
Informe ejecutivo de FELIP ESTEVE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FELIP ESTEVE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 25/01/2016 | 13/12/2016 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 19/03/2015 | 24/11/2016 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/11/2012 | 30/01/2015 |
VINCULACIONES DE FELIP ESTEVE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIP ESTEVE ALBERTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 197, S 8, H M 573805, I/A 102 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Felip Esteve Alberto
- Fernandez Lopez Diego Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 204, S 8, H AL 40338, I/A 281 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-04
Apoderado
- Agustin Rivero Ignacio
- Alarcon Remon Antonio
- Almaida Bernal Joaquin Alfonso
- Bermejo Navas Alberto
- Buenestado Ruiz Fernando
- Cabrera Castillo Pedro Antonio
- Canelles Diaz David
- Carrasco Martinez Jose Manuel
- Checa Garbin Sonia
- Del Prisco Espinosa Emilio
- Diaz Carrascosa Julian
- Esteban Buendia Jose Antonio
- Felip Esteve Alberto
- Fenech Luque Miguel Angel
- Ferrer Benedito Antonio
- Garcia Morales Jose Antonio
- Garcia Padorno Jose Alberto
- Garcia Rex Antonio Jesus
- Gonzalez Aragon Juan Diego
- Gonzalez Davila Maria Consuelo
- Guisado Ramirez Cristina
- Haro Losilla Maria
- Hermana Salcedo Jose Francisco
- Hidalgo Navarro Luisa
- Lloris Lloret Manuel Rogelio
- Lopez Carvajal Juan Andres
- Martinez Meseguer Alejandro
- Martinez Pujante Jose
- Molina Pardo Faustino
- Morales Garcia Manuel
- Moreno Carrion Jose Juan
- Moreno Carrion Leon
- Navarro Ferrer Salvador
- Ortega Fernandez Rodrigo
- Ortiz Caparros Tomas
- Portales Santana Maria Del Mar
- Riva Rodriguez Beatriz
- Romero Sanchez Francisco Eduardo
- Ruiz Comitre Guillermo
- Saez Yebra Emilio
- Tormo Soriano Sergio
- Ubeda Morales Juan Luis
- Vicente Hernandez Jose Trinidad
- Vilas Canedo Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 138, S 8, H M 573805, I/A 72 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Solidario
- Albuixech Lopez Maria Corina
- Alvarez Diez Cristina
- Alvarez Mora Amador
- Angulo Morales Jose Antonio
- Aragon Abolafio Esperanza
- Canovas Garcia Maria Noemi
- Carapuig Roig Francesc
- Casado Seminario Pablo
- Castillo Serrano Ana Maria
- Cozar Peña Maria De Los Angeles
- Dominguez Miranda Fernando
- Esteban Buendia Jose Antonio
- Felip Esteve Alberto
- Fernandez Lazaro Jose Raul
- Fernandez Lopez Diego Enrique
- Garcia Alonso Veronica
- Garcia Flores Jorge
- Garcia Rabadan Francisco Jose
- Gascon Calvo Manuel
- Gil Garcia Alexandra
- Herrera Gonzalez Maria Jesus
- Lamberto Garcia Maria Dolores
- Lope-garnica Blasco Maria Pilar
- Lopez Montes Maria Del Carmen
- Marin Castillejo Jose
- Martinez Castro Alicia Maria
- Martinez Tudela Virginia
- Miralles Dionis Candelaria
- Moreno Calderon Estefania
- Ojeda Iborra Maria Carmen
- Oliva Martinez Gema
- Portela Neila Jose Ramon
- Rodriguez Sanchiz Maria Julia
- Rubio Gimenez Maria Belen
- Ruiz Sanchez Maria Trinidad
- Sanchez Gazquez Jose Victor
- Sanchez Lopez Santiago
- Sanchez Ossorio Isabel
- Suay Cervera Santiago
- Valverde Ferrer Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 76, S 8, H AL 40338, I/A 176 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Rodriguez Angeles
- Barroso Perez Rut
- Chumillas Guerrero Jose Antonio
- Cubillo Cuesta Eduardo
- Duran Ruiz Sergio
- Felip Esteve Alberto
- Feria Ager Juan Pedro
- Fernandez Guiard Nicanor
- Ferrer Lorente Eduardo
- Garcia Castillo Alejandro
- Garcia Fernandez Andres Angel
- Garcia Torralba Antonio
- Guerrero Garcia Jose Antonio
- Lidueña Martin Jose Maria
- Lopez Gonzalez Manuel Jesus
- Martin Taillefer Francisco Javier
- Martinez Caballe Alfonso Carlos
- Mateos-aparicio Baixauli Jose
- Morales Diaz Fernando
- Morata Ortiz Rafael
- Ortega Gonzalez Raul Jesus
- Pagan Arce Maria Dolores
- Pasquin Rodriguez Manuel Ramon
- Perez Gomez Emilio
- Sanchez Herraez Jose Antonio
- Saura Meroño Francisca
- Tello De Miguel Javier
- Vidal Perez Pedro Antonio
- Zea Perez Rafael Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 50, S 8, H AL 40338, I/A 160 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Casas Lopez
- Alcalde Gene Sonia
- Andres Barrera Jose Luis
- Barroso Perez Ruth
- Carrillo Garcia Jose Pedro
- Chavarria Cubero Juan Vicente
- Conesa Royo Agustin Arturo
- Cubillo Cuesta Eduardo
- Duran Ruiz Sergio
- Egidos Garcia Alfonso
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Felip Esteve Alberto
- Fernandez Jimenez Alfonso
- Ferran Lopez Martinez David
- Fletcher Benet Tomas Pedro
- Garcia Castillo Alejandro
- Garcia Fernandez Andres Angel
- Garcia Rausell Daniel
- Garcia Torralba Antonio
- Gonzalez Alarcon Diego
- Guerrero Garcia Jose Antonio
- Hernandez Hernandez Francisco
- Lazaro Plaza Miguel
- Lopez Gonzalez Manuel Jesus
- Lopez Hernandez Pedro
- Marquez Pacios Pablo
- Martin Taillefer Francisco Javier
- Martinez Caballe Alfonso Carlos
- Martinez Ibañez Francisco Manuel
- Morata Ortiz Rafael
- Nieto Salvador Manuel
- Pasquin Rodriguez Manuel Ramon
- Perez Gomez Emilio
- Piedra Gallardo Daniel
- Quereda Del Aguila Rafael
- Rodenas Carretero Jesus Vicente
- Rubio Sola Rafael Antonio
- Ruiz De Rojas David
- Sabiote Conesa Francisco Javier
- Saez Julian Elisa Isabel
- Sanchez San Roman Manuel Carlos
- Sancho Grau Jorge Carlos
- Saura Meroño Francisca
- Seijo Noguera Andres
- Tortosa Camos Jorge
- Valencia Concha Emilio
- Vargas Ibañez Francisco Jesus
- Vidal Perez Pedro Antonio
- Zambruno Martinez Federico Cesar
- Zea Perez Rafael Carlos
Apoderado Solidario
- Alonso Guerrero Francisco
- Asensio Espin Miguel
- Ballesteros Rivero Salvador
- Caballero Fernandez Sebastian
- Callejon Arriola Jose Ramon
- Cardenas Rodriguez Maria Del Mar
- Chumillas Guerrero Jose Antonio
- Contreras Martinez Juan
- Diez Gonzalez Alfonso
- Escudero Borja Pedro
- Faura Royo Javier
- Ferrer Lorente Eduardo
- Galindo Garcia Jose Manuel
- Garcia Celdran Pedro
- Garcia Muñoz Julian
- Gomez Fuentes Manuel Salvador
- Gonzalez Lopez Francisco Jose
- Gonzalez Vicario Jose Luis
- Hernandez Valencia Teodoro
- Herrero Bolos Trinidad Dolores
- Julia Domenech Jaume
- Lopez Ruiz Nicolas
- Lucas Dominguez Luis Ignacio
- Navarro Raja Andres
- Nebot Romero Odilia
- Ortega Gonzalez Raul Jesus
- Ortega Moreno Carlos
- Quesada Gonzalez Juan
- Ruiz Garcia Francisco Javier
- Ruiz Lopez Emilio
- Simon Navarro Eloy
- Soto Ridao Juan Ramon
- Tello De Miguel Javier
- Torres Gazquez Emilio Joaquin
- Tudela Parra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 34, S 8, H AL 40338, I/A 23 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-04
Información de FELIP ESTEVE ALBERTO
Mostramos los datos de FELIP ESTEVE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIP ESTEVE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos