DEL PRISCO ESPINOSA EMILIO
Informe ejecutivo de DEL PRISCO ESPINOSA EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL PRISCO ESPINOSA EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 25/01/2016 | 19/02/2020 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2012 | 10/02/2020 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2009 | 10/02/2020 |
VINCULACIONES DE DEL PRISCO ESPINOSA EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL PRISCO ESPINOSA EMILIO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Afonso Ojeda Maria Macarena
- Argente Rodenas Inmaculada Concepcion
- Azagra Villanueva Ander
- Berlanga Montero Isabel
- Cabanes Hernandez Juan Manuel
- Cabrera Castillo Pedro Antonio
- Campos Martinez Juan
- Del Prisco Espinosa Emilio
- Egea Venteo Jose Luis
- Faura Royo Javier
- Gabaldon Diaz Jose Antonio
- Garcia Lopez Francisco Jesus
- Garrido Liceras Carlos Alberto
- Gil Garcia Alexandra
- Gonzalez Blancafort Sonia
- Gonzalez Manzanera Miguel
- Gurrea Castro Ignacio
- Hernandez Garrido Wilmer Alberto
- Jimenez Jimenez Alfonso
- Leal Mirete Ruben
- Llinares Felip Pepe
- Madrid Garcia Carmen
- Magliavacca Daniela
- Marquez Martinez Juan Antonio
- Martinez Jodar Ana Maria
- Martinez Lopez Rosa
- Martinez Meseguer Alejandro
- Mateos Collar Maria Diana
- Mateos Cozar Jose Antonio
- Mira Perez Francisco Tomas
- Moreno Espinosa Raul
- Muela Civera Mercedes
- Ortiz Caparros Tomas
- Padilla Rios Agustin
- Palazon Salar Ana Maria
- Paterna Motos Jose Jesus
- Pecos Jimeno Jose Javier
- Perez Rico Jorge
- Picon Garcia Jose Antonio
- Pinel Corrales Jose Carlos
- Sala Blasco Lourdes
- Sanchez Mendez Jose
- Sanchez Moros Jose Carlos
- Seiquer Gil Gonzalo
- Sivera Parra Luis
- Torio Boyano Jesus Indalecio
- Ubeda Ros Andres
- Ulloa Jimenez Juan Manuel
- Vicente Gazquez Juan Luis
- Vigo Bustos Guillermo
- Villarreal Ramos Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39978 , F 100, S 8, H M 573805, I/A 228 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amengual Guasp Bartolome
- Argente Rodenas Inmaculada C
- Azagra Villanueva Ander
- Berlanga Montero Isabel
- Cabrera Castillo Pedro Antonio
- Campos Martinez Juan
- Del Prisco Espinosa Emilio
- Egea Venteo Jose Luis
- Garcia Lopez Francisco Jesus
- Gonzalez Blancafort Sonia
- Gonzalez Manzanera Miguel
- Gurrea Castro Ignacio
- Hernandez Garrido Wilmer Alberto
- Herve Agullo Frederic
- Llinares Felip Pepe
- Marquez Martinez Juan Antonio
- Martinez Jodar Ana Maria
- Martinez Lopez Rosa
- Martinez Meseguer Alejandro
- Mateos Cozar Jose Antonio
- Migliavacca Daniela
- Mira Perez Francisco Tomas
- Moreno Espinosa Raul
- Ortiz Caparros Tomas
- Palazon Salar Ana Maria
- Paterna Motos Jose Jesus
- Pecos Jimeno Jose Javier
- Perez Rico Jorge
- Picon Garcia Jose Antonio
- Pinel Corrales Jose Carlos
- Sanchez Mendez Jose
- Seiquer Gil Gonzalo
- Ubeda Ros Andres
- Vicente Gazquez Juan Luis
- Villarreal Ramos Maria Del Pilar
Apoderado Solidario
- Afonso Ojeda Maria Macarena
- Cabanes Hernandez Juan Manuel
- Faura Royo Javier
- Fernandez Maldonado Oscar
- Gabaldon Diaz Jose Antonio
- Garrido Liceras Carlos Alberto
- Gil Garcia Alexandra
- Jerez Perez Juan Antonio
- Jimenez Jimenez Alfonso
- Leal Mirete Ruben
- Madrid Garcia Carmen
- Mateos Collar Maria Diana
- Moya Jimenez Pau
- Muela Civera Maria Mercedes
- Padilla Rios Agustin
- Pagan Trigueros Raquel
- Sala Blasco Lourdes
- Sanchez Moros Jose Carlos
- Sivera Parra Luis
- Torio Boyano Jesus Indalecio
- Ulloa Jimenez Juan Manual
- Vigo Bustos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 20, S 8, H AL 40338, I/A 518 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-04
Apoderado
- Agustin Rivero Ignacio
- Alarcon Remon Antonio
- Almaida Bernal Joaquin Alfonso
- Bermejo Navas Alberto
- Buenestado Ruiz Fernando
- Cabrera Castillo Pedro Antonio
- Canelles Diaz David
- Carrasco Martinez Jose Manuel
- Checa Garbin Sonia
- Del Prisco Espinosa Emilio
- Diaz Carrascosa Julian
- Esteban Buendia Jose Antonio
- Felip Esteve Alberto
- Fenech Luque Miguel Angel
- Ferrer Benedito Antonio
- Garcia Morales Jose Antonio
- Garcia Padorno Jose Alberto
- Garcia Rex Antonio Jesus
- Gonzalez Aragon Juan Diego
- Gonzalez Davila Maria Consuelo
- Guisado Ramirez Cristina
- Haro Losilla Maria
- Hermana Salcedo Jose Francisco
- Hidalgo Navarro Luisa
- Lloris Lloret Manuel Rogelio
- Lopez Carvajal Juan Andres
- Martinez Meseguer Alejandro
- Martinez Pujante Jose
- Molina Pardo Faustino
- Morales Garcia Manuel
- Moreno Carrion Jose Juan
- Moreno Carrion Leon
- Navarro Ferrer Salvador
- Ortega Fernandez Rodrigo
- Ortiz Caparros Tomas
- Portales Santana Maria Del Mar
- Riva Rodriguez Beatriz
- Romero Sanchez Francisco Eduardo
- Ruiz Comitre Guillermo
- Saez Yebra Emilio
- Tormo Soriano Sergio
- Ubeda Morales Juan Luis
- Vicente Hernandez Jose Trinidad
- Vilas Canedo Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 138, S 8, H M 573805, I/A 72 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Davia Saura Javier
- Davo Martinez Manuel
- De Castro Ruiz Rafael Angel
- De Haro Espejo Jesus Manuel
- De La Fuente Blasco Rafael Ignacio
- De La Rubia Diaz Antonio
- De La Torre Quero Pedro
- De Saja Gonzalez Javier
- Del Aguila Quesada Jose
- Del Caso Rufes Eduardo
- Del Prisco Espinosa Emilio
- Del Prisco Espinosa Mariano
- Del Rio Alemany Gabriel
- Del Valle Escobar Diego
- Del Valle Gonzalez Ignacio
- Delgado Romo Maria Dolores
- Delgado Ruiz Maria Eugenia
- Descarrega Salas Damiana
- Diaz Alvarez Eva Maria
- Diaz Bleda Juan Antonio
- Diaz Carrascosa Julian
- Diaz Garcia Juan Jesus
- Diaz Lopez Diego Javier
- Diez Dueñas Francisco Felix
- Diez Hernansanz Ruben
- Diez Vazquez Fernando Jesus
- Dolera Araez Joaquin
- Dolz Barbera Manuela
- Dominguez Muñoz Rocio Pilar
- Dominguez Rueda Javier Ricardo
- Donaire Oliva Carlos Antonio
- Doñate Galindo Vicente Ramon
- Egea Reche Francisco Javier
- Egea Venteo Jose Luis
- Engo Fresneda Santiago
- Entrena Tejero Antonio Javier
- Ern Agud Marcelino Pedro
- Escolano Perez Emilio
- Escribano Delgado Maria Belen
- Escuder Lucas Eliseo
- Español Balague Jordi
- Espejo Martinez Antonio
- Espinilla De La Iglesia Luis Alberto
- Espinosa Martinez Tomas
- Espinosa Torres Jose Antonio
- Esteve Hernandez Francisco Jose
- Esteve Hernandez Rosa
- Estrela Pla Joan Manuel
- Fabra Daroz Jose Miguel
- Fabra Lapiedra Jose Manuel
- Fabra Montoliu Antonio
- Fabregat Ferrer Consuelo
- Falomir Vicent Jose Francisco
- Faus Rodriguez Emilio Vicente
- Fedriani Castro Maria Dolores
- Felices Gonzalez Indalecio Miguel
- Fenech Luque Miguel Angel
- Feria Ager Juan Pedro
- Fernandez Aristin Jorge
- Fernandez Bou Enrique
- Fernandez De La Fuente Abellan Gabriel
- Fernandez Gomez Miguel Angel
- Fernandez Lopez Francisco Javier
- Fernandez Marquez Manuel
- Fernandez Nogales Maria Antonia
- Fernandez-portoles Portoles Maria Odette
- Fernandez Romero Jose Aurelio
- Fernandez Sousa Manuel
- Fernandez Valero Jose
- Fernandez Velazquez Enrique
- Ferrandis Cardells Vicente Ramon
- Ferrandiz Lillo Juan Miguel
- Ferrando Bisbal Jesus De Los Santos
- Ferrando Sisternes Carmen
- Ferrer Arranz Carlos
- Ferrer Benedito Antonio
- Ferrer Jerez Sonia
- Ferrer Mora Francisco
- Flores Gomez Emilio Jesus
- Florez Rodriguez Antonio
- Fons Gilabert Salvador
- Forner Marti Jose Ramon
- Fornieles Amat Esther Virginia
- Fornieles Caro Jesus
- Fort Garcia Juan
- Fortes Garcia Francisco
- Frigols Albuixech Vicente Carlos
- Fructuoso Jimenez Pedro Jose
- Fructuoso Martinez Hermogenes
- Frutos Rosagro Ismael
- Fuentes Escribano Francisco Agustin
- Fuentes Garcia Diego
- Fuentes Hidalgo Eva Maria
- Fuentes Martinez Fermin
- Fuster Miñana Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 38, S 8, H AL 40338, I/A 20 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 133, S 8, H AL 1, I/A 249 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-04
Información de DEL PRISCO ESPINOSA EMILIO
Mostramos los datos de DEL PRISCO ESPINOSA EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL PRISCO ESPINOSA EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos