CARREGUI TUSON FERNANDO JOSE
Informe ejecutivo de CARREGUI TUSON FERNANDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARREGUI TUSON FERNANDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIORA BATH COLLECTIONS SL | Apoderado Solidario | 03/09/2024 | |
FIORA BATH COLLECTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2024 | |
MOLDCOM COMPOSITES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2024 | |
ENGINEERED STONE GROUP HOLDINGS (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 23/08/2024 | |
ENGINEERED STONE GROUP HOLDINGS (SPAIN) SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2024 | |
MOLDCOM COMPOSITES SL | Apoderado Solidario | 23/08/2024 | |
CONSTRUPLAS SL | Secretario No Consejero | 06/08/2024 | |
ZATURA INVESTMENTS SL | Apoderado | 23/02/2017 |
VINCULACIONES DE CARREGUI TUSON FERNANDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARREGUI TUSON FERNANDO JOSE
Empresa: FIORA BATH COLLECTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 11467, I/A 38 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-26
Empresa: FIORA BATH COLLECTIONS SL
Apoderado Solidario
- Barrio Maure Jose
- Carregui Tuson Fernando Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 11467, I/A 36 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-26
Empresa: MOLDCOM COMPOSITES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 115347, I/A 27 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-46
Empresa: MOLDCOM COMPOSITES SL
Apoderado Solidario
- Bares Asensio Adrian
- Carregui Tuson Fernando Jose
- Soriano Romero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 115347, I/A 25 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43003, I/A 18 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Apoderado Solidario
Apoderado
- Balaña De Eguia Jose Maria
- Carregui Tuson Fernando Jose
- De Pablos Martinez-fortun Enrique
- Mendez Sanchez-castillo Celso
- Ramos Baeza Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43003, I/A 18 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Apoderado Solidario
- Carregui Tuson Fernando Jose
- Soriano Romero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43003, I/A 16 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Empresa: CONSTRUPLAS SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Carregui Tuson Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 6130, I/A 74 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-12
Empresa: RECOGNIZED IMPULSE SYSTEMS SL
Apoderado
- Carregui Tuson Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812, L 1372, F 118, S 8, H CS 43003, I/A 9 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-12
Empresa: IDEAL WORK SYSTEMS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Benavent Estrems Juan Jose
- Carregui Tuson Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1815, L 1375, F 8, S 8, H CS 43064, I/A 3 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-12
VER MAS ACTOS
Información de CARREGUI TUSON FERNANDO JOSE
Mostramos los datos de CARREGUI TUSON FERNANDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARREGUI TUSON FERNANDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos