CAMERON GANDEVIA EDWARD IAN
Informe ejecutivo de CAMERON GANDEVIA EDWARD IAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMERON GANDEVIA EDWARD IAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRELIZIA BATH SL | Administrador Solidario | 28/07/2022 | |
NOVARALI SL | Apoderado Solidario | 10/05/2022 | |
NOVARALI SL | Apoderado Solidario | 16/12/2021 | |
NOVARALI SL | Apoderado Solidario | 27/09/2021 | |
NOVARALI SL | Consejero | 23/09/2021 | |
NOVARALI SL | Secretario | 23/09/2021 | |
ZATURA INVESTMENTS SL | Consejero | 20/07/2021 | |
ZATURA INVESTMENTS SL | Presidente | 20/07/2021 | |
MOLDCOM COMPOSITES SL | Secretario | 09/02/2021 | |
MOLDCOM COMPOSITES SL | Consejero | 09/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CAMERON GANDEVIA EDWARD IAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMERON GANDEVIA EDWARD IAN
Empresa: ESTRELIZIA BATH SL
Administrador Solidario
- Cameron Gandevia Edward Ian
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877, L 1437, F 63, S 8, H CS 45635, I/A 1 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-12
Empresa: NOVARALI SL
Apoderado Solidario
- Cameron Gandevia Edward Ian
- Cortes Bernabeu Francisco Gines
- Mccluskie Brian
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410 , F 168, S 8, H A 126826, I/A 14 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-03
Empresa: NOVARALI SL
Apoderado Solidario
- Cameron Gandevia Edward Ian
- Mccluskie Brian
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410 , F 167, S 8, H A 126826, I/A 13 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: NOVARALI SL
Apoderado Solidario
- Cameron Gandevia Edward Ian
- Mccluskie Brian
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 59, S 8, H A 126826, I/A 10 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-03
Empresa: NOVARALI SL
Consejero
- Cameron Gandevia Edward Ian
- Mahan Christopher Parker
- Mccluskie Brian
- Patxot Cardoner Rafael
Presidente
Secretario
- Cameron Gandevia Edward Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 58, S 8, H A 126826, I/A 8 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-03
Empresa: ZATURA INVESTMENTS SL
Consejero
- Benavent Estrems Juan Jose
- Cameron Gandevia Edward Ian
- Mahan Christopher Parker
- Mccluskie Brian
- Patxot Cardoner Rafael
Presidente
- Cameron Gandevia Edward Ian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751, L 1312, F 72, S 8, H CS 40162, I/A 9 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-12
Empresa: MOLDCOM COMPOSITES SL
Consejero
- Cameron Gandevia Edward Ian
- De La Haza De Lara Luis
- Mccluskie Brian
- Parker Mahan Christopher
- Patxot Cardoner Rafael
Presidente
Secretario
- Cameron Gandevia Edward Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8493, L 5783, F 42, S 8, H V 115347, I/A 16 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Empresa: MOON FACE SYSTEMS SL
Consejero
- Cameron Gandevia Edward Ian
- De La Haza De Lara Luis
- Patxot Cardoner Rafael
Presidente
Secretario
- Cameron Gandevia Edward Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35527 , F 220, S 8, H M 638561, I/A 9 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: VALDIVIA CORPORATE SERVICES SL
Consejero
- Cameron Gandevia Edward Ian
- De La Haza De Lara Luis
- Patxot Cardoner Rafael
Presidente
- Cameron Gandevia Edward Ian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40999 , F 185, S 8, H M 727167, I/A 6 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: VALDIVIA CORPORATE SERVICES SL
Administrador Unico
- Cameron Gandevia Edward Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40999 , F 185, S 8, H M 727167, I/A 6 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
VER MAS ACTOS
Información de CAMERON GANDEVIA EDWARD IAN
Mostramos los datos de CAMERON GANDEVIA EDWARD IAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMERON GANDEVIA EDWARD IAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos