PATXOT CARDONER RAFAEL
Informe ejecutivo de PATXOT CARDONER RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PATXOT CARDONER RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRELIZIA BATH SL | Apoderado Solidario | 23/09/2024 | |
FIORA BATH COLLECTIONS SL | Apoderado Solidario | 03/09/2024 | |
MOLDCOM COMPOSITES SL | Apoderado Solidario | 23/08/2024 | |
CONSTRUPLAS SL | Presidente | 06/08/2024 | |
ESTRELIZIA BATH SL | Administrador Solidario | 28/07/2022 | |
NOVARALI SL | Apoderado Solidario | 10/05/2022 | |
VALDIVIA CORPORATE SERVICES SL | Apoderado Solidario | 09/03/2022 | |
NOVARALI SL | Apoderado Solidario | 16/12/2021 | |
FIORA BATH COLLECTIONS SL | Consejero | 04/10/2021 | |
FIORA BATH COLLECTIONS SL | Presidente | 04/10/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PATXOT CARDONER RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATXOT CARDONER RAFAEL
Empresa: CONSTRUPLAS SL
Apoderado Solidario
- Benavent Estrems Juan Jose
- Carregui Tuson Fernando
- Gandevia Edward Ian Cameron
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 6130, I/A 78 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-12
Empresa: ESTRELIZIA BATH SL
Apoderado Solidario
- Aguado Manzaneque Angel-luis
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 44395, I/A 7 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-14
Empresa: FIORA BATH COLLECTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gandevia Edward Ian Cameron
- Mccluskie Brian
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 11467, I/A 38 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-26
Empresa: FIORA BATH COLLECTIONS SL
Apoderado Solidario
- Aguado Manzaneque Angel-luis
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 11467, I/A 37 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-26
Empresa: MOLDCOM COMPOSITES SL
Apoderado Solidario
- Aguado Manzaneque Angel-luis
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 115347, I/A 26 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43003, I/A 18 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Apoderado Solidario
- Aquado Manzaneque Angel Luis
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43003, I/A 17 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Empresa: CONSTRUPLAS SL
Apoderado Solidario
- Aguado Manzaneque Angel-luis
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 6130, I/A 76 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-12
Empresa: CONSTRUPLAS SL
Presidente
- Patxot Cardoner Rafael
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 6130, I/A 74 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-12
Empresa: CONSTRUPLAS SL
Apoderado Solidario
- Benavent Estrems Juan Jose
- Carregui Tuson Fernando
- Gandevia Edward Ian Cameron
- Patxot Cardoner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811, L 1371, F 174, S 8, H CS 6130, I/A 72 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-12
VER MAS ACTOS
Información de PATXOT CARDONER RAFAEL
Mostramos los datos de PATXOT CARDONER RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATXOT CARDONER RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos