MENDEZ SANCHEZ-CASTILLO CELSO
Informe ejecutivo de MENDEZ SANCHEZ-CASTILLO CELSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MENDEZ SANCHEZ-CASTILLO CELSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRANE AND CAR KEY SERVICES SL | Apoderado Solidario | 08/05/2024 | |
WIND1000-SERVICES SL | Apoderado Solidario | 08/05/2024 | |
WIND1000 GLOBAL HOLDING SL | Apoderado Solidario | 08/05/2024 | |
LINKLATERS SLP | Apoderado | 31/01/2023 | |
SOCIEDADE OPERADORA NOVO HOSPITAL DE VIGO SA | Apoderado Solidario | 18/02/2022 | |
SOCIEDADE CONCESIONARIA NOVO HOSPITAL DE VIGO SA | Apoderado Solidario | 18/02/2022 | |
TERBERG TRACTORES IBERIA SL | Apoderado Solidario | 06/10/2021 | |
NOVARALI SL | Apoderado Solidario | 29/09/2021 | |
ZATURA INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 21/07/2021 | |
MOON FACE SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 27/01/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MENDEZ SANCHEZ-CASTILLO CELSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ SANCHEZ-CASTILLO CELSO
Empresa: FIORA BATH COLLECTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Balaña De Eguia Jose Maria
- Blanco Matilla Mariana Julia
- De Pablos Martinez-fortun Enrique
- Mendez Sanchez-castillo Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 11467, I/A 38 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-26
Empresa: MOLDCOM COMPOSITES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Balaña De Eguia Jose Maria
- De Pablos Martinez-fortun Enrique
- Mendez Sanchez-castillo Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 115347, I/A 27 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-46
Apoderado Solidario
Apoderado
- Balaña De Eguia Jose Maria
- Carregui Tuson Fernando Jose
- De Pablos Martinez-fortun Enrique
- Mendez Sanchez-castillo Celso
- Ramos Baeza Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43003, I/A 18 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Empresa: WIND1000-SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Benbunan Ferreiro Moises
- Burgos Alcaide Carmen
- LINKLATERS SLP
- Martinez Ribo Olivia
- Mendez Sanchez-castillo Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 26, S 8, H LU 20946, I/A 4 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-27
Empresa: WIND1000 GLOBAL HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Benbunan Ferreiro Moises
- Burgos Alcaide Carmen
- LINKLATERS SLP
- Martinez Ribo Olivia
- Mendez Sanchez-castillo Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 11, S 8, H SC 53148, I/A 4 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-15
Empresa: CRANE AND CAR KEY SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Benbunan Ferreiro Moises
- Burgos Alcaide Carmen
- LINKLATERS SLP
- Martinez Ribo Olivia
- Mendez Sanchez-castillo Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 130, S 8, H SC 50418, I/A 6 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-15
Empresa: DEOLEO HOLDING SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Mendez Sanchez-castillo Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 137, S 8, H CO 40590, I/A 16 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-14
Empresa: DESTINUS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Mendez Sanchez-castillo Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42217 , F 96, S 8, H M 747381, I/A 8 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: LINKLATERS SLP
Apoderado
- Albella Amigo Sebastian
- Arza Bombin Esteban
- Benbunan Ferreiro Moises
- Buigues Santamaria Jose
- Burgos Alcaide Carmen
- De Rabassa Delgado Pablo
- De Santos Smith Esteban
- Garcia Fernandez Francisco Javier
- Garcia Vidorreta Andrea
- Hemzaoui Rodrigo Lara
- Herrero Garcia Lucia
- Lecaro Manrique Ricardo Xavier
- Lopez San Claudio Jose Maria
- Maldonado Carpi Sofia
- Manchado Calderon Victoriano Jose
- Martiniva Alina
- Mendez Sanchez-castillo Celso
- Montero Ruiz-alberdi Javier
- Moreno Gomez Ignacio Javier
- Pehlivan Ceyhum Necati
- Pelaez Arosa Jaime
- Plana I Ventura Laura
- Rodriguez Fernandez Elena
- Romero Duran Miguel
- Ruiz Alamillos Jose Luis
- Sole Bravo Maria
- Tardaguila Montes Sofia
- Vallejo Calvo Maria Paola
- Vilalta Duce Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39614 , F 114, S 8, H M 353474, I/A 46 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: GOTO GLOBAL MOBILITY SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Lopez Leonardo Monica
- Mendez Sanchez-castillo Celso
- Ramos Baeza Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40362 , F 133, S 8, H M 716982, I/A 10 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
VER MAS ACTOS
Información de MENDEZ SANCHEZ-CASTILLO CELSO
Mostramos los datos de MENDEZ SANCHEZ-CASTILLO CELSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ SANCHEZ-CASTILLO CELSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos