SORIANO ROMERO MARIA
Informe ejecutivo de SORIANO ROMERO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SORIANO ROMERO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIORA BATH COLLECTIONS SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
FIORA BATH COLLECTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2024 | |
MOLDCOM COMPOSITES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2024 | |
ENGINEERED STONE GROUP HOLDINGS (SPAIN) SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2024 | |
ENGINEERED STONE GROUP HOLDINGS (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 23/08/2024 | |
MOLDCOM COMPOSITES SL | Apoderado Solidario | 23/08/2024 | |
ESTRELIZIA BATH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2024 | |
ESTRELIZIA BATH SL | Apoderado Solidario | 21/08/2024 |
VINCULACIONES DE SORIANO ROMERO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO ROMERO MARIA
Empresa: FIORA BATH COLLECTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 11467, I/A 38 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-26
Empresa: FIORA BATH COLLECTIONS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Soriano Romero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 11467, I/A 36 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-26
Empresa: MOLDCOM COMPOSITES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 115347, I/A 27 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-46
Empresa: MOLDCOM COMPOSITES SL
Apoderado Solidario
- Bares Asensio Adrian
- Carregui Tuson Fernando Jose
- Soriano Romero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 115347, I/A 25 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-46
Empresa: ESTRELIZIA BATH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 44395, I/A 6 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-14
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43003, I/A 18 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Apoderado Solidario
- Carregui Tuson Fernando Jose
- Soriano Romero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43003, I/A 16 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Empresa: ESTRELIZIA BATH SL
Apoderado Solidario
- Carrequi Tuson Fernando
- Quesada Padilla David
- Soriano Romero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 44395, I/A 5 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-14
Información de SORIANO ROMERO MARIA
Mostramos los datos de SORIANO ROMERO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO ROMERO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos