GOMEZ ALONSO JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de GOMEZ ALONSO JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ ALONSO JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIORA BATH COLLECTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2024 | |
MOLDCOM COMPOSITES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2024 | |
ENGINEERED STONE GROUP HOLDINGS (SPAIN) SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2024 | |
ESTRELIZIA BATH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2024 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ALONSO JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ALONSO JOSE CARLOS
Empresa: FIORA BATH COLLECTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 11467, I/A 38 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-26
Empresa: MOLDCOM COMPOSITES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 115347, I/A 27 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-46
Empresa: ESTRELIZIA BATH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 44395, I/A 6 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-14
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 43003, I/A 18 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Información de GOMEZ ALONSO JOSE CARLOS
Mostramos los datos de GOMEZ ALONSO JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ALONSO JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos