CAMPOS SAAVEDRA ALBERTO
Informe ejecutivo de CAMPOS SAAVEDRA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPOS SAAVEDRA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEBITEN SL | Administrador Unico | 28/03/2018 |
VINCULACIONES DE CAMPOS SAAVEDRA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS SAAVEDRA ALBERTO
Empresa: ASEBITEN SL
Administrador Unico
- Campos Saavedra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 54, S 8, H BI 57072, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Campos Saavedra Alberto
- Cillero Martin Marta
- Del Val Rodriguez Mario
- Juarez Trascasa Lorena
- Perez Perez Ignacio
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 54, S 8, H BI 57072, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Campos Saavedra Alberto
- Cillero Martin Marta
- Del Val Rodriguez Mario
- Juarez Trascasa Lorena
- Perez Perez Ignacio
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 164, S 8, H BI 18806, I/A 11 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Campos Saavedra Alberto
- Del Val Rodriguez Mario
- Perez Perez Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 163, S 8, H BI 18806, I/A 9 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero
- Campos Saavedra Alberto
- Del Val Rodriguez Mario
- Perez Perez Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 53, S 8, H BI 57072, I/A 3 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 163, S 8, H BI 18806, I/A 8 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 52, S 8, H BI 57072, I/A 1 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-48
Información de CAMPOS SAAVEDRA ALBERTO
Mostramos los datos de CAMPOS SAAVEDRA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS SAAVEDRA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos