CILLERO MARTIN MARTA
Informe ejecutivo de CILLERO MARTIN MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CILLERO MARTIN MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINORTE ALQUILER INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 27/04/2021 | |
MAIEK PROYECTOS INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 27/06/2012 | |
MAIEK PROYECTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 27/06/2012 |
VINCULACIONES DE CILLERO MARTIN MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CILLERO MARTIN MARTA
Empresa: MINORTE ALQUILER INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Cillero Martin Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4287 , F 141, S 8, H BI 36594, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 54, S 8, H BI 57072, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 164, S 8, H BI 18806, I/A 11 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Cillero Martin Marta
- Juarez Trascasa Lorena
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 163, S 8, H BI 18806, I/A 9 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero
- Cillero Martin Marta
- Juarez Trascasa Lorena
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 53, S 8, H BI 57072, I/A 3 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: MAIEK PROYECTOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Cillero Martin Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299 , F 162, S 8, H BI 60586, I/A 1 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-48
Empresa: MAIEK PROYECTOS INDUSTRIALES SL
Socio Único
- Cillero Martin Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299 , F 162, S 8, H BI 60586, I/A 1 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-48
Información de CILLERO MARTIN MARTA
Mostramos los datos de CILLERO MARTIN MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CILLERO MARTIN MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos