JUAREZ TRASCASA LORENA
Informe ejecutivo de JUAREZ TRASCASA LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAREZ TRASCASA LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEBITEN SL | Consejero | 17/09/2013 | 28/03/2018 |
SAIATEK QUALITY SL | Consejero | 18/09/2013 | 16/10/2014 |
VINCULACIONES DE JUAREZ TRASCASA LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAREZ TRASCASA LORENA
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 54, S 8, H BI 57072, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 164, S 8, H BI 18806, I/A 11 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Cillero Martin Marta
- Juarez Trascasa Lorena
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 163, S 8, H BI 18806, I/A 9 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero
- Cillero Martin Marta
- Juarez Trascasa Lorena
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 53, S 8, H BI 57072, I/A 3 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Información de JUAREZ TRASCASA LORENA
Mostramos los datos de JUAREZ TRASCASA LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAREZ TRASCASA LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos