RAMSDEN IRAURGUI JOSE FELIX
Informe ejecutivo de RAMSDEN IRAURGUI JOSE FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMSDEN IRAURGUI JOSE FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEBITEN SL | Consejero | 17/09/2013 | 28/03/2018 |
SAIATEK QUALITY SL | Consejero | 18/09/2013 | 16/10/2014 |
VINCULACIONES DE RAMSDEN IRAURGUI JOSE FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMSDEN IRAURGUI JOSE FELIX
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Campos Saavedra Alberto
- Cillero Martin Marta
- Del Val Rodriguez Mario
- Juarez Trascasa Lorena
- Perez Perez Ignacio
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 54, S 8, H BI 57072, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Campos Saavedra Alberto
- Cillero Martin Marta
- Del Val Rodriguez Mario
- Juarez Trascasa Lorena
- Perez Perez Ignacio
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 164, S 8, H BI 18806, I/A 11 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Cillero Martin Marta
- Juarez Trascasa Lorena
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 163, S 8, H BI 18806, I/A 9 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero
- Cillero Martin Marta
- Juarez Trascasa Lorena
- Ramsden Iraurgui Jose Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 53, S 8, H BI 57072, I/A 3 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Información de RAMSDEN IRAURGUI JOSE FELIX
Mostramos los datos de RAMSDEN IRAURGUI JOSE FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMSDEN IRAURGUI JOSE FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos