GUTIERREZ GARCIA FELIX
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GARCIA FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUTIERREZ GARCIA FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISENDAFE SL | Administrador Mancomunado | 03/09/2010 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GARCIA FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GARCIA FELIX
Empresa: INVERGES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 179, S 8, H GU 1420, I/A 6 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-19
Empresa: GRAFICAS SAN MILLAN SAL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Garcia Felix
- Torre Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 36, S 8, H LO 3999, I/A 7 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-26
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Carcamo Martinez Joaquin
- Garcia Etxabe Monasterio Matxalen
- Gutierrez Garcia Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 163, S 8, H BI 18806, I/A 9 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero
- Carcamo Martinez Joaquin
- Garcia Echave Monasterio Miren Matxalen
- Gutierrez Garcia Felix
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 53, S 8, H BI 57072, I/A 3 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Carcamo Martinez Joaquin
- Garcia Etxabe Monasterio Matxalen
- Gutierrez Garcia Felix
- Perez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 163, S 8, H BI 18806, I/A 8 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-48
Empresa: GRAFICAS SAN MILLAN SAL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Garcia Felix
- Torre Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 36, S 8, H LO 3999, I/A 6 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-26
Empresa: GRAFICAS SAN MILLAN SAL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Garcia Felix
- Torre Galilea David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 36, S 8, H LO 3999, I/A 6 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-26
Empresa: DISENDAFE SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Garcia Felix
- Torre Galilea David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 721 , F 116, S 8, H LO 14168, I/A 1 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-26
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 52, S 8, H BI 57072, I/A 1 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-48
Información de GUTIERREZ GARCIA FELIX
Mostramos los datos de GUTIERREZ GARCIA FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GARCIA FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos