GUTIERREZ GARCIA GERARDO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ GARCIA GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUTIERREZ GARCIA GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIEMENS MOBILITY SL | Apoderado | 29/06/2018 | |
GESFRIO SA | Presidente | 12/08/2016 | |
GESFRIO SA | Consejero | 12/08/2016 | |
EDIGES SL | Presidente | 07/07/2016 | |
SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | Apoderado Mancomunado | 07/03/2016 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ GARCIA GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ GARCIA GERARDO
Empresa: GESFRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gutierrez Cañas Ignacio
- Gutierrez Cañas Irene
- Gutierrez Cañas Javier
- Gutierrez Garcia Gerardo
Presidente
- Gutierrez Garcia Gerardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452 , F 225, S 8, H GU 252, I/A 12 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-19
Empresa: SIEMENS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Dominguez Diego
- Angosto Perez Francisco Rafael
- Ayuso De Pradena Vicente
- Cano Gonzalez Javier
- Cuesta Del Pozo Enrique
- Da Graca Alexandre
- De La Fuente Tellez Rafael
- De Ponga Del Pozo Jorge
- Del Arco Churruca Silvia
- Gonzalez Ceprian Luis Miguel
- Hedrosa Angel Oscar
- Lopez Barrero Jesus Gerardo
- Reyes De La Pena Jose Antonio
- Vinent Moral Llorenc
- Zuera Blanco Felix
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abaitua Borda Javier
- Abaitua Borda Javier
- Alarcon Alacio Francisco Jose
- Alonso Navalpotro Juan Jose
- Alonso Navalpotro Juan Jose
- Caballero Herraez Borja
- Castillo Cañizares David
- Cervera Andres Alberto
- Cervera Andres Alberto
- Colmenarejo Garcia Juan Antonio
- Cuesta Del Pozo Enrique
- Diaz Giralda Celia
- Egea Martinez Jesus
- Egea Martinez Jesus
- Gallardo Vazquez Antonio
- Gil Martinez Andres
- Gomez Sevilla Juan Antonio
- Guembe Fernandez De Arcaya Miguel
- Guirado Torres Monica Maria
- Gutierrez Garcia Gerardo
- Hebrosa Angel Oscar
- Hedrosa Angel Oscar
- Lazaro Hernandez Pablo
- Loriente Guinda Angel
- Marchante Armero Esperanza
- Millan Benito Yolanda
- Monge Garcia Raul
- Moreno Lopez Maria Begoña
- Pascual Franck Manuel Joseph
- Reyes De La Pena Jose Antonio
- Ricote Lazaro Pedro Jose
- Rodriguez Blanco Esther
- Rodriguez Garcia Milagros
- Rodriguez Garrido David
- Rodriguez Herradura Ignacio
- Rodriguez Herradura Ignacio
- Rohwer Garrido Carmen Maria
- San Martin Las Heras Jose Maria
- San Martin Las Heras Jose Maria
- Velasco Escalona Hugo
- Vinent Moral Llorenc
- Zamarriego Izquierdo Tomas Gabriel
- Zamarriego Izquierdo Tomas Gabriel
- Zamorano Serrano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 97, S 8, H M 61558, I/A 996 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: SIEMENS MOBILITY SL
Apoderado
- Abaitua Borda Javier
- Aguado Dominguez Diego
- Alarcon Alacio Francisco Jose
- Alcala Garcia Pedro Luis
- Alonso Navalpotro Juan Jose
- Angosto Perez Francisco Rafael
- Ayuso De Pradena Vicente
- Caballero Herraez Borja
- Campuzano Recio Nuria
- Castillo Cañizares David
- Celdran Gonzalez Marta
- Cervera Andres Alberto
- Cuesta Del Pozo Enrique
- Da Graca Alexandre
- Del Arco Churruca Silvia
- Diaz Giralda Celia
- Egea Martinez Jesus
- Esparcia Marino Penelope
- Espliego Monedero Fernando
- Fores Viñeta Jorge
- Gil Martinez Andres
- Gomez Sevilla Juan Antonio
- Gonzalez Ceprian Luis Miguel
- Guirado Torres Monica Maria
- Gutierrez Garcia Gerardo
- Larrayoz Lazaro Javier
- Lazaro Hernandez Pablo
- Lopez Barrero Jesus Gerardo
- Lopez Castillo Jose Luis
- Loriente Guinda Angel
- Manso Cortes Claudio
- Marchante Armero Esperanza
- Millan Benito Yolanda
- Monge Garcia Raul
- Moreno Lopez Maria Begoña
- Muñoz Cinca Josep
- Pascual Franck Manuel Joseph
- Ramiro Reyes Pascual
- Reyes De La Pena Jose Antonio
- Reynaldo Sanchez Ricardo
- Ricote Lazaro Pedro Jose
- Rodriguez Blanco Esther
- Rodriguez Garcia Milagros
- Rodriguez Garrido David
- Rodriguez Herradura Ignacio
- Rohwer Garrido Carmen Maria
- San Cristobal Ancora Isabel
- San Martin Las Heras Jose Maria
- Velasco Escalona Hugo
- Vinent Moral Llorenc
- Walz Maria Theresa
- Zamarriego Izquierdo Tomas Gabriel
- Zamorano Serrano Miguel A
- Zuera Blanco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37712 , F 23, S 8, H M 659930, I/A 7 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-28
Empresa: GESFRIO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gutierrez Cañas Ignacio
- Gutierrez Cañas Irene
- Gutierrez Cañas Javier
- Gutierrez Garcia Gerardo
Presidente
- Gutierrez Garcia Gerardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 79, S 8, H GU 252, I/A 11 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-19
Empresa: GESFRIO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Gutierrez Garcia Gerardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 79, S 8, H GU 252, I/A 11 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-19
Empresa: EDIGES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Gutierrez Garcia Gerardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 43, S 8, H GU 583, I/A 10 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-19
Empresa: SIEMENS RAIL AUTOMATION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alonso Pena Juan-carlos
- Cano Gonzalez Javier
- Egea Martinez Jesus
- Espliego Monedero Fernando
- Florini Talavera Mabela Laura
- Garcia Muñoz Jesus
- Gonzalez Castellano Hermenegildo
- Guembe Fernandez De Arcaya Miguel
- Gutierrez Garcia Gerardo
- Hernandez Garrigues Antonio
- Michels Nadja
- Moreno Lopez Maria Begoña
- Quijada Diez Jose Javier
- Rodriguez Blanco Esther
- Rodriguez Garcia Milagros
- Rodriguez Herradura Ignacio
- Roeder Babette
- San Martin Las Heras Jose Maria
- Tarno Fonseca Ivan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32897 , F 206, S 8, H M 47962, I/A 155 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Empresa: SIEMENS SA
Apoderado
- Egea Martinez Jesus
- Espliego Monedero Fernando
- Fernandez Fernandez Juan Manuel
- Florini Talavera Mabela Laura
- Grases Santos Silva Rauter Luis Frederico
- Guembe Fernandez De Arcaya Miguel
- Gutierrez Garcia Gerardo
- Heras Hermida Jorge Luis
- Kampffmeyer Tillman
- Lessmeister Villalba Elisabeth
- Marquina Laina Lourdes
- Moreno Lopez Maria Begoña
- Rodriguez Blanco Esther
- Rodriguez Garrido David
- Rodriguez Herradura Ignacio
- San Martin Las Heras Jose Maria
- Sanchez Rebollo Ricardo
- Zamarriego Izquierdo Tomas Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33886 , F 53, S 8, H M 61558, I/A 975 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: INVERGES SL
Consejero Delegado Solidario
- Gutierrez Garcia Gerardo
- Gutierrez Garcia Santiago
Consejero
Presidente
- Gutierrez Garcia Gerardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 179, S 8, H GU 1420, I/A 6 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-19
Empresa: GEDIAZ SUELO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diaz Bravo Emilio
- Gutierrez Garcia Gerardo
- Perez De La Fuente Maria De Las Mercedes
- Solano Ramirez Felipe
Presidente
Secretario
- Gutierrez Garcia Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20100 , F 144, S 8, H M 354780, I/A 9 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
VER MAS ACTOS
Información de GUTIERREZ GARCIA GERARDO
Mostramos los datos de GUTIERREZ GARCIA GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ GARCIA GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos