CARCAMO MARTINEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de CARCAMO MARTINEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARCAMO MARTINEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAIATEK QUALITY SL | Consejero | 03/06/2011 | 18/09/2013 |
ASEBITEN SL | Vicepresidente | 17/08/2010 | 17/09/2013 |
ASEBITEN SL | Consejero | 17/08/2010 | 17/09/2013 |
VINCULACIONES DE CARCAMO MARTINEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARCAMO MARTINEZ JOAQUIN
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Carcamo Martinez Joaquin
- Garcia Etxabe Monasterio Matxalen
- Gutierrez Garcia Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 163, S 8, H BI 18806, I/A 9 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero
- Carcamo Martinez Joaquin
- Garcia Echave Monasterio Miren Matxalen
- Gutierrez Garcia Felix
Secretario
Vicepresidente
- Carcamo Martinez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 53, S 8, H BI 57072, I/A 3 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Empresa: SAIATEK QUALITY SL
Consejero
- Carcamo Martinez Joaquin
- Garcia Etxabe Monasterio Matxalen
- Gutierrez Garcia Felix
- Perez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 163, S 8, H BI 18806, I/A 8 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-48
Empresa: ASEBITEN SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Carcamo Martinez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150 , F 52, S 8, H BI 57072, I/A 1 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-48
Información de CARCAMO MARTINEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de CARCAMO MARTINEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARCAMO MARTINEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos