CAMPA LEWKOMYCZ ROMAN
Informe ejecutivo de CAMPA LEWKOMYCZ ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMPA LEWKOMYCZ ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADEVINTA REAL ESTATE SL | Administrador Solidario | 15/07/2024 | |
ADEVINTA CROSS SL | Administrador Solidario | 15/07/2024 | |
INMOWEB SL | Administrador Solidario | 19/05/2023 | |
PIXIE PIXEL SL | Apoderado | 13/04/2022 | |
PIXIE PIXEL SL | Administrador Unico | 28/02/2022 | |
ADEVINTA SPAIN SL | Apoderado | 07/08/2017 |
VINCULACIONES DE CAMPA LEWKOMYCZ ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPA LEWKOMYCZ ROMAN
Empresa: PRARINA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Campa Lewkomycz Roman
- Gual Casademont Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 818886, I/A 2 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: AZURIA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Campa Lewkomycz Roman
- Gual Casademont Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814608, I/A 2 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: INMOWEB SL
Administrador Solidario
- Campa Lewkomycz Roman
- Karaman Kadir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43967 , F 166, S 8, H M 775666, I/A 8 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: PIXIE PIXEL SL
Apoderado
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Campa Lewkomycz Roman
- Campa Lewkomycz Roman
- Campa Lewkomycz Roman
- Campa Lewkomycz Roman
- Campa Lewkomycz Roman
- D'eca Joao Alves Almeida
- D'eca Joao Alves Almeida
- Garriga Sanchez Gema
- Gomez De La Torre Garcia Sandra
- Guardia Estruch Meritxell
- Guardia Estruch Meritxell
- Hipp Sabine Maria Angelika Jennifer
- Manchon Mauri David
- Manchon Mauri David
- Merino Martin Jose Manuel
- Merino Martin Jose Manuel
- Raman Uvashni
- Sellares Torra Albert
- Sellares Torra Albert
- Sobrino Palomares Angeles
- Sobrino Palomares Angeles
- Unda Sada Miguel
- Unda Sada Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vicente Granda Susana
- Vicente Granda Susana
- Vicente Granda Susana
- Vicente Granda Susana
- Wimoesterer Stephan
- Wimoesterer Stephan
- Wimoesterer Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25050 , F 41, S 8, H M 451106, I/A 6 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: PIXIE PIXEL SL
Administrador Unico
- Campa Lewkomycz Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25050 , F 38, S 8, H M 451106, I/A 4 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Empresa: SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33640 , F 224, S 8, H M 310556, I/A 18 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-28
Información de CAMPA LEWKOMYCZ ROMAN
Mostramos los datos de CAMPA LEWKOMYCZ ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPA LEWKOMYCZ ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos