LEZCANO LAVIN JOSE
Informe ejecutivo de LEZCANO LAVIN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LEZCANO LAVIN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WITEI SOLUTIONS SL | Apoderado | 03/01/2024 | |
INMOWEB SL | Apoderado | 17/02/2023 | |
ADEVINTA SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2021 | |
INFOBRAS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2018 |
VINCULACIONES DE LEZCANO LAVIN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEZCANO LAVIN JOSE
Empresa: WITEI SOLUTIONS SL
Apoderado
- Ananthashayana Nikshith
- Arosio Marco
- Bhat Pradeep Mohan
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- D'eca Joao Alves Almeida
- D'eca Joao Alves Almeida
- Dodipanna Kumaraswamy
- Garriga Sanchez Gema
- Gomez De La Torre Garcia Sandra
- Gual Casademont Julia
- Guardia Estruch Meritxell
- Guasch Pascual Elisabet
- Guasch Pascual Elisabet
- Guasch Pascual Elisabet
- Guasch Pascual Elisabet
- Hough Edel
- Khayat Moreno Faysal
- Kumar Vinod
- Lezcano Lavin Jose
- Lezcano Lavin Jose
- Mena Hoekendijk Daniel
- Merino Martin Jose Manuel
- Merino Martin Jose Manuel
- Sellares Torra Albert
- Sellares Torra Albert
- Seres Daniela Gheorghina
- Sobrino Palomares Angeles
- Sobrino Palomares Angeles
- Talpos Florina Maria
- Tobeña Guillamon Sara
- Tutusaus Quesada Nuria
- Unda Sada Miguel
- Unda Sada Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Wimoesterer Stephan
- Wimoesterer Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33327 , F 75, S 8, H M 599808, I/A 10 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Empresa: INMOWEB SL
Apoderado
- Bilic Tatjana
- D'eca Joao Alves Almeida
- Garriga Sanchez Gema
- Gomez De La Torre Garcia Sandra
- Gual Casademont Julia
- Guardia Estruch Meritxell
- Guasch Pascual Elisabet
- Hernandez Calvo Asier
- Hipp Sabine Maria Angelika Jennifer
- Lezcano Lavin Jose
- Merino Martin Jose Manuel
- Raman Uvashni
- Sellares Torra Albert
- Sobrino Palomares Angeles
- Sorigue Borrell Gemma
- Tobeña Guillamon Sara
- Unda Sada Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Wimoesterer Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43967 , F 163, S 8, H M 775666, I/A 7 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lezcano Lavin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40444 , F 197, S 8, H M 310556, I/A 49 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cuevas Codon Bruno
- De Muller Barbat Borja
- Lezcano Lavin Jose
- Moller Jacob Andreas
- Santorsola Gianpaolo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36406 , F 135, S 8, H M 310556, I/A 37 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: INFOBRAS SPAIN SL
Consejero
- Lezcano Lavin Jose
Secretario
- Lezcano Lavin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46623 , F 213, S 8, H B 439619, I/A 14 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: INFOBRAS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominique Cerri
- Gianpaolo Santorsola
- Lezcano Lavin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 150, S 8, H B 439619, I/A 12 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-08
Empresa: SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA SPAIN SL
Consejero
- Cuevas Codon Bruno
- Lezcano Lavin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36406 , F 122, S 8, H M 310556, I/A 24 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Empresa: INFOBRAS SPAIN SL
Consejero
- Dominique Cerri
- Lezcano Lavin Jose
Secretario
- Lezcano Lavin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 149, S 8, H B 439619, I/A 10 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Información de LEZCANO LAVIN JOSE
Mostramos los datos de LEZCANO LAVIN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEZCANO LAVIN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos