VILA MARTINEZ ALVARO JOSE
Informe ejecutivo de VILA MARTINEZ ALVARO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILA MARTINEZ ALVARO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WITEI SOLUTIONS SL | Apoderado | 31/01/2024 | |
WITEI SOLUTIONS SL | Apoderado | 03/01/2024 |
VINCULACIONES DE VILA MARTINEZ ALVARO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA MARTINEZ ALVARO JOSE
Empresa: WITEI SOLUTIONS SL
Apoderado
- Vila Martinez Alvaro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33327 , F 79, S 8, H M 599808, I/A 11 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Empresa: WITEI SOLUTIONS SL
Apoderado
- Ananthashayana Nikshith
- Arosio Marco
- Bhat Pradeep Mohan
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- D'eca Joao Alves Almeida
- D'eca Joao Alves Almeida
- Dodipanna Kumaraswamy
- Garriga Sanchez Gema
- Gomez De La Torre Garcia Sandra
- Gual Casademont Julia
- Guardia Estruch Meritxell
- Guasch Pascual Elisabet
- Guasch Pascual Elisabet
- Guasch Pascual Elisabet
- Guasch Pascual Elisabet
- Hough Edel
- Khayat Moreno Faysal
- Kumar Vinod
- Lezcano Lavin Jose
- Lezcano Lavin Jose
- Mena Hoekendijk Daniel
- Merino Martin Jose Manuel
- Merino Martin Jose Manuel
- Sellares Torra Albert
- Sellares Torra Albert
- Seres Daniela Gheorghina
- Sobrino Palomares Angeles
- Sobrino Palomares Angeles
- Talpos Florina Maria
- Tobeña Guillamon Sara
- Tutusaus Quesada Nuria
- Unda Sada Miguel
- Unda Sada Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Vila Martinez Alvaro Jose
- Wimoesterer Stephan
- Wimoesterer Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33327 , F 75, S 8, H M 599808, I/A 10 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Empresa: WITEI SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Vila Martinez Alvaro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33327 , F 74, S 8, H M 599808, I/A 8 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: WITEI SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Vila Martinez Alvaro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33327 , F 73, S 8, H M 599808, I/A 5 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: WITEI SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Vila Martinez Alvaro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33327 , F 73, S 8, H M 599808, I/A 5 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: WITEI SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Ibañez Cerezuela Gabriel
- Vila Martinez Alvaro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33327 , F 73, S 8, H M 599808, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Información de VILA MARTINEZ ALVARO JOSE
Mostramos los datos de VILA MARTINEZ ALVARO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA MARTINEZ ALVARO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos