SORIGUE BORRELL GEMMA
Informe ejecutivo de SORIGUE BORRELL GEMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SORIGUE BORRELL GEMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOUR NEW SELF SL | Apoderado Solidario | 16/05/2024 | |
GSB INVEST SL | Socio Unico | 26/02/2015 | |
GSB INVEST SL | Administrador Unico | 26/02/2015 |
VINCULACIONES DE SORIGUE BORRELL GEMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIGUE BORRELL GEMMA
Empresa: YOUR NEW SELF SL
Apoderado Solidario
- Sorigue Borrell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 491248, I/A 19 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: INMOWEB SL
Apoderado
- Raman Uvashni
- Sorigue Borrell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43967 , F 167, S 8, H M 775666, I/A 11 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Sorigue Borrell Gemma
Apoderado
- Raman Uvashni
- Sorigue Borrell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43501 , F 114, S 8, H M 310556, I/A 62 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: INMOWEB SL
Apoderado
- Bilic Tatjana
- D'eca Joao Alves Almeida
- Garriga Sanchez Gema
- Gomez De La Torre Garcia Sandra
- Gual Casademont Julia
- Guardia Estruch Meritxell
- Guasch Pascual Elisabet
- Hernandez Calvo Asier
- Hipp Sabine Maria Angelika Jennifer
- Lezcano Lavin Jose
- Merino Martin Jose Manuel
- Raman Uvashni
- Sellares Torra Albert
- Sobrino Palomares Angeles
- Sorigue Borrell Gemma
- Tobeña Guillamon Sara
- Unda Sada Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Wimoesterer Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43967 , F 163, S 8, H M 775666, I/A 7 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Gual Casademont Julia
- Sorigue Borrell Gemma
- Tobeña Guillamon Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43501 , F 101, S 8, H M 310556, I/A 55 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado
- Sorigue Borrell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40444 , F 201, S 8, H M 310556, I/A 52 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: DELIBERRY DIGITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46272 , F 11, S 8, H B 462640, I/A 20 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-08
Empresa: DELIBERRY DIGITAL SPAIN SL
REPR.143 RRM
- Sorigue Borrell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47055 , F 209, S 8, H B 471786, I/A 8 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-08
Empresa: DELIBERRY DIGITAL SPAIN SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sorigue Borrell Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44935 , F 146, S 8, H B 471786, I/A 1 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
Empresa: MOBILE DIGITAL NETWORKS SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Olive Fernandez Gerard
- Sorigue Borrell Gemma
- Vicente Verdoy Miguel
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44657 , F 174, S 8, H B 462640, I/A 2 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
VER MAS ACTOS
Información de SORIGUE BORRELL GEMMA
Mostramos los datos de SORIGUE BORRELL GEMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIGUE BORRELL GEMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos