HIPP SABINE MARIA ANGELIKA JENNIFER
Informe ejecutivo de HIPP SABINE MARIA ANGELIKA JENNIFER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HIPP SABINE MARIA ANGELIKA JENNIFER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOWEB SL | Apoderado | 17/02/2023 | |
PIXIE PIXEL SL | Apoderado | 13/04/2022 | |
ADEVINTA SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2021 |
VINCULACIONES DE HIPP SABINE MARIA ANGELIKA JENNIFER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIPP SABINE MARIA ANGELIKA JENNIFER
Empresa: INMOWEB SL
Apoderado
- Bilic Tatjana
- D'eca Joao Alves Almeida
- Garriga Sanchez Gema
- Gomez De La Torre Garcia Sandra
- Gual Casademont Julia
- Guardia Estruch Meritxell
- Guasch Pascual Elisabet
- Hernandez Calvo Asier
- Hipp Sabine Maria Angelika Jennifer
- Lezcano Lavin Jose
- Merino Martin Jose Manuel
- Raman Uvashni
- Sellares Torra Albert
- Sobrino Palomares Angeles
- Sorigue Borrell Gemma
- Tobeña Guillamon Sara
- Unda Sada Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Wimoesterer Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43967 , F 163, S 8, H M 775666, I/A 7 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: PIXIE PIXEL SL
Apoderado
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Bilic Tatjana
- Campa Lewkomycz Roman
- Campa Lewkomycz Roman
- Campa Lewkomycz Roman
- Campa Lewkomycz Roman
- Campa Lewkomycz Roman
- D'eca Joao Alves Almeida
- D'eca Joao Alves Almeida
- Garriga Sanchez Gema
- Gomez De La Torre Garcia Sandra
- Guardia Estruch Meritxell
- Guardia Estruch Meritxell
- Hipp Sabine Maria Angelika Jennifer
- Manchon Mauri David
- Manchon Mauri David
- Merino Martin Jose Manuel
- Merino Martin Jose Manuel
- Raman Uvashni
- Sellares Torra Albert
- Sellares Torra Albert
- Sobrino Palomares Angeles
- Sobrino Palomares Angeles
- Unda Sada Miguel
- Unda Sada Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vega Almansa Luis Miguel
- Vicente Granda Susana
- Vicente Granda Susana
- Vicente Granda Susana
- Vicente Granda Susana
- Wimoesterer Stephan
- Wimoesterer Stephan
- Wimoesterer Stephan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25050 , F 41, S 8, H M 451106, I/A 6 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bilic Tatjana
- D'eca Joao Alves Almeida
- Garriga Sanchez Gema
- Hipp Sabine Maria Angelika Jennifer
- Mendiguren Pereiro Gonzalo
- Unda Sada Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40444 , F 186, S 8, H M 310556, I/A 43 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado
- Hipp Sabine Maria Angelika Jennifer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40444 , F 186, S 8, H M 310556, I/A 43 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado
- Gomez De La Torre Garcia Sandra
- Hipp Sabine Maria Angelika Jennifer
- Mendiguren Pereiro Gonzalo
- Merino Martin Jose Manuel
- Unda Sada Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40444 , F 183, S 8, H M 310556, I/A 41 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Información de HIPP SABINE MARIA ANGELIKA JENNIFER
Mostramos los datos de HIPP SABINE MARIA ANGELIKA JENNIFER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIPP SABINE MARIA ANGELIKA JENNIFER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos