DOMINIQUE CERRI
Informe ejecutivo de DOMINIQUE CERRI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOMINIQUE CERRI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFOBRAS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2018 | |
ADEVINTA SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 18/12/2015 |
VINCULACIONES DE DOMINIQUE CERRI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINIQUE CERRI
Empresa: JOBISJOB SL
Consejero
- Dominique Cerri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43104 , F 199, S 8, H B 399011, I/A 12 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Empresa: INFOBRAS SPAIN SL
Consejero
- Dominique Cerri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46623 , F 214, S 8, H B 439619, I/A 16 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-08
Empresa: INFOBRAS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominique Cerri
- Gianpaolo Santorsola
- Lezcano Lavin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 150, S 8, H B 439619, I/A 12 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-08
Empresa: JOBISJOB SL
Consejero
- Dominique Cerri
- Llorente Moral Francisco Javier
- Palau Sanz Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42537 , F 179, S 8, H B 399011, I/A 9 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Empresa: INFOBRAS SPAIN SL
Consejero
- Dominique Cerri
- Lezcano Lavin Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 149, S 8, H B 439619, I/A 10 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Empresa: INMOFUSION SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Campa Lewkowycz Roman
- Collado Peralta Enrique
- De Muller Barbat Borja
- Dominique Cerri
- Frode Nordseth
- Graña Moran David
- Gurt Davi Jaume
- Lars Vangen Jordet
- Llanas Gimenez Javier
- Manchon Mauri David
- Pedro Enrique Thormodsen
- Sellares Torra Albert
- Sobrino Palomares Angeles
- Sondre Gravir
- Vega Almansa Luis Miguel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39744 , F 88, S 8, H B 353265, I/A 7 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Empresa: HABITACLIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Campa Lewkowycz Roman
- Collado Peralta Enrique
- De Muller Barbat Borja
- Dominique Cerri
- Frode Nordseth
- Graña Moran David
- Gurt Davi Jaume
- Lars Vangen Jordet
- Llanas Gimenez Javier
- Manchon Mauri David
- Pedro Enrique Thormodsen
- Sellares Torra Albert
- Sobrino Palomares Angeles
- Sondre Gravir
- Vega Almansa Luis Miguel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36866 , F 139, S 8, H B 289540, I/A 10 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Empresa: SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44718 , F 187, S 8, H B 299813, I/A 45 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Información de DOMINIQUE CERRI
Mostramos los datos de DOMINIQUE CERRI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINIQUE CERRI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos