ALMANSA GARCIA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ALMANSA GARCIA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALMANSA GARCIA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOCASUN SPAIN SL | Apoderado Solidario | 20/03/2024 | |
ADEVINTA IBERICA SL | Apoderado Solidario | 20/02/2024 | |
ADEVINTA SPAIN SL | Apoderado Solidario | 13/02/2024 | |
ADEVINTA PRODUCTS & TECHNOLOGY SL | Apoderado Solidario | 07/02/2024 | |
ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL | Apoderado Solidario | 07/02/2024 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Solidario | 22/10/2018 |
VINCULACIONES DE ALMANSA GARCIA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMANSA GARCIA MIGUEL ANGEL
Empresa: LOCASUN SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Batlle Sitges Cristina
- Brioso Gonzalez Rosa Maria
- Carrera Villagran Alvaro
- Cebrian Gonzalez Alba
- De La Luna Roig Borja
- Domenech Ariza Alvaro
- Lopez Gallardo Adriana
- Panadero Meseguer Luis
- Ramos Fernandez Mireya
- Roca Gomez Pablos Tomas
- Sobrino Palomares Angeles
- Zorrilla Morato Jofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45782 , F 7, S 8, H B 469370, I/A 15 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: ADEVINTA IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Batlle Sitges Cristina
- Brioso Gonzalez Rosa Maria
- Carrera Villagran Alvaro
- Cebrian Gonzalez Alba
- De La Luna Roig Borja
- Domenech Ariza Alvaro
- Lopez Gallardo Adriana
- Panadero Meseguer Luis
- Ramos Fernandez Mireya
- Roca Gomez Pablos Tomas
- Sobrino Palomares Angeles
- Zorrilla Morato Jofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 109, S 8, H B 457253, I/A 45 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-08
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43501 , F 123, S 8, H M 310556, I/A 66 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: ADEVINTA PRODUCTS & TECHNOLOGY SL
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Batlle Sitges Cristina
- Brioso Gonzalez Rosa Maria
- Carrera Villagran Alvaro
- Cebrian Gonzalez Alba
- De La Luna Roig Borja
- Domenech Ariza Alvaro
- Lopez Gallardo Adriana
- Panadero Meseguer Luis
- Ramos Fernandez Mireya
- Roca Gomez Pablos Tomas
- Sobrino Palomares Angeles
- Zorrilla Morato Jofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48681 , F 20, S 8, H B 469734, I/A 32 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Batlle Sitges Cristina
- Brioso Gonzalez Rosa Maria
- Carrera Villagran Alvaro
- Cebrian Gonzalez Alba
- De La Luna Roig Borja
- Domenech Ariza Alvaro
- Lopez Gallardo Adriana
- Panadero Meseguer Luis
- Ramos Fernandez Mireya
- Roca Gomez Pablos Tomas
- Sobrino Palomares Angeles
- Zorrilla Morato Jofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47596 , F 119, S 8, H B 556643, I/A 82 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Fernandez Pallares Luis Enrique
- Moya Chimenti Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 174, S 8, H S 1960, I/A 3647 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-39
Empresa: LICO LEASING DIVISION SA
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Cristos Eguilior Maria
- Gomez De Enterria Bazan Antonio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32844 , F 215, S 8, H M 591240, I/A 18 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Información de ALMANSA GARCIA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ALMANSA GARCIA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMANSA GARCIA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos