CEBRIAN GONZALEZ ALBA
Informe ejecutivo de CEBRIAN GONZALEZ ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CEBRIAN GONZALEZ ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOCASUN SPAIN SL | Apoderado Solidario | 20/03/2024 | |
ADEVINTA IBERICA SL | Apoderado Solidario | 20/02/2024 | |
ADEVINTA SPAIN SL | Apoderado Solidario | 13/02/2024 | |
ADEVINTA PRODUCTS & TECHNOLOGY SL | Apoderado Solidario | 07/02/2024 | |
ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL | Apoderado Solidario | 07/02/2024 |
VINCULACIONES DE CEBRIAN GONZALEZ ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBRIAN GONZALEZ ALBA
Empresa: LOCASUN SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Batlle Sitges Cristina
- Brioso Gonzalez Rosa Maria
- Carrera Villagran Alvaro
- Cebrian Gonzalez Alba
- De La Luna Roig Borja
- Domenech Ariza Alvaro
- Lopez Gallardo Adriana
- Panadero Meseguer Luis
- Ramos Fernandez Mireya
- Roca Gomez Pablos Tomas
- Sobrino Palomares Angeles
- Zorrilla Morato Jofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45782 , F 7, S 8, H B 469370, I/A 15 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: ADEVINTA IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Batlle Sitges Cristina
- Brioso Gonzalez Rosa Maria
- Carrera Villagran Alvaro
- Cebrian Gonzalez Alba
- De La Luna Roig Borja
- Domenech Ariza Alvaro
- Lopez Gallardo Adriana
- Panadero Meseguer Luis
- Ramos Fernandez Mireya
- Roca Gomez Pablos Tomas
- Sobrino Palomares Angeles
- Zorrilla Morato Jofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 109, S 8, H B 457253, I/A 45 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-08
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43501 , F 123, S 8, H M 310556, I/A 66 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: ADEVINTA PRODUCTS & TECHNOLOGY SL
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Batlle Sitges Cristina
- Brioso Gonzalez Rosa Maria
- Carrera Villagran Alvaro
- Cebrian Gonzalez Alba
- De La Luna Roig Borja
- Domenech Ariza Alvaro
- Lopez Gallardo Adriana
- Panadero Meseguer Luis
- Ramos Fernandez Mireya
- Roca Gomez Pablos Tomas
- Sobrino Palomares Angeles
- Zorrilla Morato Jofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48681 , F 20, S 8, H B 469734, I/A 32 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Almansa Garcia Miguel Angel
- Batlle Sitges Cristina
- Brioso Gonzalez Rosa Maria
- Carrera Villagran Alvaro
- Cebrian Gonzalez Alba
- De La Luna Roig Borja
- Domenech Ariza Alvaro
- Lopez Gallardo Adriana
- Panadero Meseguer Luis
- Ramos Fernandez Mireya
- Roca Gomez Pablos Tomas
- Sobrino Palomares Angeles
- Zorrilla Morato Jofre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47596 , F 119, S 8, H B 556643, I/A 82 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Información de CEBRIAN GONZALEZ ALBA
Mostramos los datos de CEBRIAN GONZALEZ ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBRIAN GONZALEZ ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos