BENITEZ GONZALEZ ELISABETH
Informe ejecutivo de BENITEZ GONZALEZ ELISABETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENITEZ GONZALEZ ELISABETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOCASUN SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 25/01/2024 | |
ADEVINTA SPAIN SL | Apoderado | 31/07/2023 | |
LOCASUN SPAIN SL | Apoderado Solidario | 28/04/2023 | |
ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL | Apoderado Solidario | 21/05/2021 | |
ADEVINTA PRODUCTS & TECHNOLOGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2018 | |
ADEVINTA IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2018 | |
ADEVINTA HOLDCO SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2017 | |
ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL | Apoderado | 24/11/2017 |
VINCULACIONES DE BENITEZ GONZALEZ ELISABETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITEZ GONZALEZ ELISABETH
Empresa: LOCASUN SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45782 , F 5, S 8, H B 469370, I/A 13 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Empresa: ADEVINTA PRODUCTS & TECHNOLOGY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48681 , F 16, S 8, H B 469734, I/A 30 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Baños Fuertes Naila
- Benitez Gonzalez Elisabeth
- Gual Casademont Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47596 , F 114, S 8, H B 556643, I/A 79 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Empresa: ADEVINTA IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48110 , F 175, S 8, H B 457253, I/A 43 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Empresa: ADEVINTA SPAIN SL
Apoderado
- Benitez Gonzalez Elisabeth
- Vega Almansa Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43501 , F 108, S 8, H M 310556, I/A 59 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: LOCASUN SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Benitez Gonzalez Elisabeth
- Cid Jimenez Patricia
- Clara Marion Gobert
- Gual Casademont Julia
- Molinamartell Ramis Alexandra
- Pauline Roche
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44850 , F 215, S 8, H B 469370, I/A 9 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: ADEVINTA IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46788 , F 86, S 8, H B 457253, I/A 35 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-08
Empresa: ADEVINTA INFORMATION SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Baños Fuertes Naila
- Benitez Gonzalez Elisabeth
- Gual Casademont Julia
- Malin Josefin Jansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47596 , F 105, S 8, H B 556643, I/A 75 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-08
Empresa: ADEVINTA PRODUCTS & TECHNOLOGY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baños Fuertes Naila
- Benitez Gonzalez Elisabeth
- Gual Casademont Julia
- Louise Emily Kitchen
- Renaud Franck Bruyeron
- Salvado Ferrero Ramon
- Sangrador Paton Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47426 , F 113, S 8, H B 469734, I/A 23 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-08
Empresa: SCHIBSTED PRODUCTS & TECHNOLOGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benitez Gonzalez Elisabeth
- Gual Casademont Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45938 , F 82, S 8, H B 469734, I/A 8 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-08
VER MAS ACTOS
Información de BENITEZ GONZALEZ ELISABETH
Mostramos los datos de BENITEZ GONZALEZ ELISABETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITEZ GONZALEZ ELISABETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos