CALZADO SOTO JONATHAN
Informe ejecutivo de CALZADO SOTO JONATHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALZADO SOTO JONATHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA " | Apoderado Mancomunado | 12/07/2021 | |
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2021 | |
ERSM LEVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Secretario | 05/02/2021 | |
ERSM LEVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/02/2021 | |
ERSM LEVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 05/02/2021 | |
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA | Secretario No Consejero | 03/12/2020 | |
ERM RISK MANAGEMENT CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL | Apoderado Solidario | 31/12/2015 | |
ERM RISK MANAGEMENT CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL | Apoderado Solidario | 01/04/2015 |
VINCULACIONES DE CALZADO SOTO JONATHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALZADO SOTO JONATHAN
Apoderado Mancomunado
- Calzado Soto Jonathan
- Domenech Benach Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37328 , F 165, S 8, H M 665667, I/A 11 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calzado Soto Jonathan
- Gomez Roure Rosa
- Soler Miret Maria Dolores
- Soler Miret Ricardo
Consejero
- Calzado Soto Jonathan
- Gomez Roure Rosa
- Soler Miret Maria Dolores
- Soler Miret Ricardo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37328 , F 164, S 8, H M 665667, I/A 9 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Empresa: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calzado Soto Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 180, S 8, H B 359194, I/A 24 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: ERSM CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Calzado Soto Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10930, L 8208, F 67, S 8, H V 196332, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-46
Empresa: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Calzado Soto Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 180, S 8, H B 359194, I/A 23 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-08
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calzado Soto Jonathan
- Gomez Roure Rosa
- Soler Miret Maria Dolores
- Soler Miret Ricardo
Consejero
- Calzado Soto Jonathan
- Gomez Roure Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37328 , F 163, S 8, H M 665667, I/A 8 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-28
Apoderado Solidario
- Calzado Soto Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43755 , F 135, S 8, H B 377626, I/A 20 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Apoderado Solidario
- Calzado Soto Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43755 , F 135, S 8, H B 377626, I/A 19 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Información de CALZADO SOTO JONATHAN
Mostramos los datos de CALZADO SOTO JONATHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALZADO SOTO JONATHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos