DOMENECH BENACH MONTSERRAT
Informe ejecutivo de DOMENECH BENACH MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMENECH BENACH MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA PENSIONES PYME FP | Miem.Com.Ctr | 14/06/2024 | |
RELEVAND SL | Apoderado Solidario | 13/10/2023 | |
MESITES RISK SL | Administrador Unico | 25/08/2023 | |
BMN BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 24/08/2023 | |
ERSM INSURANCE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA " | Apoderado Mancomunado | 12/07/2021 | |
BMN BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL | Secretario No Consejero | 28/04/2021 |
VINCULACIONES DE DOMENECH BENACH MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMENECH BENACH MONTSERRAT
Empresa: BANKIA PENSIONES PYME FP
Miem.Com.Ctr
- Domenech Benach Montserrat
- Miro Aguilo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 91, I/A 85 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: BANKIA PENSIONES PYME FP
Miem.Com.Ctr
- Canca Martinez Olga Victoria
- Domenech Benach Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 91, I/A 85 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: SHUKAKU ADVISERS SL
Apoderado Solidario
- Domenech Benach Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48674 , F 39, S 8, H B 592113, I/A 3 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-08
Empresa: FERCART GLOBAL SL
Administrador Unico
- Domenech Benach Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7458 , F 89, S 8, H SE140612, I/A 3 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-41
Empresa: BMN BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado Solidario
- Domenech Benach Montserrat
- Miro Aguilo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 75, S 8, H PM 86630, I/A 10 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-07
Empresa: BMN BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Domenech Benach Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 75, S 8, H PM 86630, I/A 10 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-07
Empresa: SHIKADAI SL
Administrador Unico
- Domenech Benach Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48796 , F 39, S 8, H B 596612, I/A 2 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-08
Empresa: FERCART GLOBAL SL
Administrador Unico
- Domenech Benach Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7458 , F 89, S 8, H SE140612, I/A 2 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Empresa: BANKIA PENSIONES PYME FP
Miem.Com.Ctr
- Canca Martinez Olga Victoria
- Domenech Benach Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41068 , F 21, S 8, H M 91, I/A 66 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Empresa: BMN BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado Solidario
- Calvo Esteban Enrique
- Canca Martinez Olga Victoria
- Domenech Benach Montserrat
- Soler Miret Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 73, S 8, H PM 86630, I/A 9 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-07
VER MAS ACTOS
Información de DOMENECH BENACH MONTSERRAT
Mostramos los datos de DOMENECH BENACH MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMENECH BENACH MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos