GUIJARRO DOMINGUEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de GUIJARRO DOMINGUEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUIJARRO DOMINGUEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERSM LEVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/02/2021 | |
ERSM LEVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 05/02/2021 |
VINCULACIONES DE GUIJARRO DOMINGUEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJARRO DOMINGUEZ MERCEDES
Empresa: VERALDICAR CONSULTORES SLL
Liquidador Solidario
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
Empresa: VERALDICAR CONSULTORES SLL
Administrador Solidario
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Liquidador Solidario
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
Empresa: ERSM CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calzado Soto Jonathan
- Fuster Camarena Alejandro Felix
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
- Soler Farre Pol
- Soler Miret Ricardo
Consejero
- Calzado Soto Jonathan
- Fuster Camarena Alejandro Felix
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
- Soler Farre Pol
- Soler Miret Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10930, L 8208, F 67, S 8, H V 196332, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-46
Empresa: VERALDICAR CONSULTORES SLL
Administrador Solidario
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 108, S 8, H V 167735, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-46
Administrador Mancomunado
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8768, L 6055, F 123, S 8, H V 124947, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Información de GUIJARRO DOMINGUEZ MERCEDES
Mostramos los datos de GUIJARRO DOMINGUEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJARRO DOMINGUEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos