VERALDICAR CONSULTORES SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Valencianes, 58
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERALDICAR CONSULTORES SLL
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/10/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VERALDICAR CONSULTORES SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERALDICAR CONSULTORES SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guijarro Dominguez Mercedes | Administrador Solidario | 16/11/2015 | 04/03/2024 |
Guijarro Dominguez Mercedes | Liquidador Solidario | 04/03/2024 | 04/03/2024 |
Marquez Munuera Juan Jose | Administrador Solidario | 16/11/2015 | 04/03/2024 |
Marquez Munuera Juan Jose | Liquidador Solidario | 04/03/2024 | 04/03/2024 |
ACTOS BORME DE VERALDICAR CONSULTORES SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 2 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 108, S 8, H V 167735, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-46
Dirección:AVDA CORTES VALENCIANAS 58 5 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:14/10/15
Capital:24.000,00 Euros
Objeto social:a) La prestación de servicios de consultoría y formación económica y empresarial. b) La prestación de servicios de peritación y valoraciones de bienes muebles e inmuebles. c) La intermediación en la prestación de servicios jurídicos. d) La prestación de servicios de asesoramiento en el ámbito de la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 108, S 8, H V 167735, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-46