MARQUEZ MUNUERA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de MARQUEZ MUNUERA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARQUEZ MUNUERA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERSM LEVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/02/2021 | |
ERSM LEVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 05/02/2021 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ MUNUERA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ MUNUERA JUAN JOSE
Empresa: VERALDICAR CONSULTORES SLL
Liquidador Solidario
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
Empresa: VERALDICAR CONSULTORES SLL
Administrador Solidario
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Liquidador Solidario
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 111, S 8, H V 167735, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-46
Empresa: ERSM CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calzado Soto Jonathan
- Fuster Camarena Alejandro Felix
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
- Soler Farre Pol
- Soler Miret Ricardo
Consejero
- Calzado Soto Jonathan
- Fuster Camarena Alejandro Felix
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
- Soler Farre Pol
- Soler Miret Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10930, L 8208, F 67, S 8, H V 196332, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-46
Empresa: VERALDICAR CONSULTORES SLL
Administrador Solidario
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 108, S 8, H V 167735, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-46
Liquidador Unico
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8768, L 6055, F 123, S 8, H V 124947, I/A 4 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-46
Liquidador Unico
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8768, L 6055, F 123, S 8, H V 124947, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-46
Administrador Unico
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8768, L 6055, F 123, S 8, H V 124947, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-46
Administrador Unico
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8768, L 6055, F 123, S 8, H V 124947, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Administrador Mancomunado
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8768, L 6055, F 123, S 8, H V 124947, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Información de MARQUEZ MUNUERA JUAN JOSE
Mostramos los datos de MARQUEZ MUNUERA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ MUNUERA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos