FUSTER CAMARENA ALEJANDRO FELIX
Informe ejecutivo de FUSTER CAMARENA ALEJANDRO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUSTER CAMARENA ALEJANDRO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERSM LEVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/02/2021 | |
ERSM LEVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 05/02/2021 | |
PROSEG 2015 CONSULTORES SL | Administrador Unico | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE FUSTER CAMARENA ALEJANDRO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUSTER CAMARENA ALEJANDRO FELIX
Empresa: PROSEG 2015 CONSULTORES SLP
Soc.Prof.
- Fuster Camarena Alejandro Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 174, S 8, H V 135235, I/A 7 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-46
Empresa: PROSEG 2015 CONSULTORES SLP
Administrador Unico
- Fuster Camarena Alejandro Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 174, S 8, H V 135235, I/A 7 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-46
Empresa: ERSM CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calzado Soto Jonathan
- Fuster Camarena Alejandro Felix
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
- Soler Farre Pol
- Soler Miret Ricardo
Consejero
- Calzado Soto Jonathan
- Fuster Camarena Alejandro Felix
- Guijarro Dominguez Mercedes
- Marquez Munuera Juan Jose
- Soler Farre Pol
- Soler Miret Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10930, L 8208, F 67, S 8, H V 196332, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-46
Empresa: PROSEG 2015 CONSULTORES SLP
Socio Único
- Fuster Camarena Alejandro Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 172, S 8, H V 135235, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-46
Empresa: PROSEG 2015 CONSULTORES SLP
Soc.Prof.
- Fuster Camarena Alejandro Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 172, S 8, H V 135235, I/A 5 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-46
Empresa: PROSEG 2009 CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Fuster Camarena Alejandro Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 170, S 8, H V 135235, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-46
Empresa: PROSEG 2009 CORREDURIA DE SEGUROS SL
Socio Único
- Fuster Camarena Alejandro Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074, L 6358, F 170, S 8, H V 135235, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-46
Información de FUSTER CAMARENA ALEJANDRO FELIX
Mostramos los datos de FUSTER CAMARENA ALEJANDRO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUSTER CAMARENA ALEJANDRO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos