JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL
Informe ejecutivo de JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA | Apoderado Mancomunado | 28/02/2022 | |
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA | Consejero | 03/12/2020 |
VINCULACIONES DE JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL
Empresa: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado
- Brunet Niu Josep
- Jorda Blanes Francisco Miguel
- Marsol Burgos Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 180, S 8, H B 359194, I/A 25 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Empresa: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brunet Niu Josep
- Dorado Ocaña Jose Luis
- Jorda Blanes Francisco Miguel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 180, S 8, H B 359194, I/A 25 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Empresa: GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A V SA
Consejero
- Guillaumes Regueira Aleix
- Hagerman Arnus Santiago
- Jorda Blanes Francisco Miguel
- Roldan Lazaro Adolfo
- Samaranch Salisachs Juan Antonio
- Viayna Cardona Ignacio
Presidente
- Jorda Blanes Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39734 , F 213, S 8, H M 336770, I/A 48 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Brunet Niu Josep
- Jorda Blanes Francisco Miguel
- Marsol Burgos Daniel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36781 , F 210, S 8, H M 658879, I/A 11 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Empresa: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA
Consejero
- Brunet Niu Josep
- Jorda Blanes Francisco Miguel
- Marsol Burgos Daniel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 180, S 8, H B 359194, I/A 23 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-08
Empresa: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA
Consejero
- Brunet Niu Josep
- Jorda Blanes Francisco Miguel
- Marsol Burgos Daniel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 180, S 8, H B 359194, I/A 23 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-08
Empresa: BANCO ALCALA SA
Consejero
- Jorda Blanes Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32514 , F 84, S 8, H M 36680, I/A 133 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA
Consejero
- Dorado Ocaña Jose Luis
- Jorda Blanes Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 178, S 8, H B 359194, I/A 19 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
Empresa: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brunet Niu Josep
- Dorado Ocaña Jose Luis
- Jorda Blanes Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 178, S 8, H B 359194, I/A 18 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
Consejero
- Aparicio Hernandez Felicisimo
- Brunet Niu Josep
- Dorado Ocaña Jose Luis
- Jorda Blanes Francisco Miguel
- Soler Miret Maria Dolores
- Soler Miret Ricardo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36781 , F 53, S 8, H M 658879, I/A 3 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
VER MAS ACTOS
Información de JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL
Mostramos los datos de JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos