ALSINA OLIVA JOSEP
Informe ejecutivo de ALSINA OLIVA JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ALSINA OLIVA JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCOFRADOS J ALSINA SA | REPR.143 RRM | 20/06/2019 | 16/06/2022 |
SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA | Representante | 22/04/2019 | 15/06/2022 |
INVERAL SL | REPR.143 RRM | 20/05/2019 | 27/05/2022 |
MANY NAMES SL | REPR.143 RRM | 20/05/2019 | 20/05/2022 |
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado Mancomunado | 27/06/2018 | 17/06/2019 |
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado | 01/06/2010 | 17/06/2019 |
SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA | Apoderado | 26/06/2018 | 05/06/2019 |
SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA | Apoderado Mancomunado | 08/06/2010 | 05/06/2019 |
SERVICIO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 21/06/2018 | 24/05/2019 |
SERVICIO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 25/01/2017 | 24/05/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALSINA OLIVA JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALSINA OLIVA JOSEP
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 120, S 8, H B 22462, I/A 115 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 43, S 8, H M 60971, I/A 93 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: INVERAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47338 , F 1, S 8, H B 20635, I/A 25 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 122, S 8, H B 343302, I/A 10 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 142, S 8, H B 22462, I/A 77 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 142, S 8, H B 22462, I/A 77 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 216, S 8, H M 60971, I/A 59 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46664 , F 31, S 8, H B 495546, I/A 13 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39380 , F 119, S 8, H B 343302, I/A 5 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39380 , F 119, S 8, H B 343302, I/A 5 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
VER MAS ACTOS
Información de ALSINA OLIVA JOSEP
Mostramos los datos de ALSINA OLIVA JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALSINA OLIVA JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos