GINESTA CASANELLAS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GINESTA CASANELLAS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GINESTA CASANELLAS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado | 09/05/2022 | |
SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA | Apoderado Mancomunado | 08/03/2019 | 14/10/2021 |
SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA | Apoderado | 26/06/2018 | 05/06/2019 |
VINCULACIONES DE GINESTA CASANELLAS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINESTA CASANELLAS MARIA CARMEN
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Apoderado
- Ginesta Casanellas Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47838 , F 120, S 8, H B 22462, I/A 114 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 42, S 8, H M 60971, I/A 90 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alsina Casalduero Jaime
- Alsina Oliva Josep
- Alsina Sola Josep David
- Ginesta Casanellas Maria Carmen
- Pons Verhas Miguel
- Recasens Alsina Raquel
- Rodriguez Monsonis Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 216, S 8, H M 60971, I/A 59 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 197, S 8, H M 60971, I/A 56 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Apoderado
- Alsina Casalduero Jaime
- Alsina Oliva Josep
- Alsina Sola Josep David
- Ginesta Casanellas Maria Carmen
- Pons Verhas Miguel
- Recasens Alsina Raquel
- Rodriguez Monsonis Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 196, S 8, H M 60971, I/A 54 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
Información de GINESTA CASANELLAS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GINESTA CASANELLAS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINESTA CASANELLAS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos