ALSINA OLIVA MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de ALSINA OLIVA MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALSINA OLIVA MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANY NAMES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/02/2010 |
VINCULACIONES DE ALSINA OLIVA MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALSINA OLIVA MARIA ANTONIA
Empresa: INVERAL SL
REPR.143 RRM
- Alsina Oliva Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47338 , F 1, S 8, H B 20635, I/A 24 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Representante
- Alsina Oliva Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 217, S 8, H M 60971, I/A 63 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
REPR.143 RRM
- Alsina Oliva Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 145, S 8, H B 22462, I/A 82 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
Empresa: MAMATONI SL
Administrador Unico
- Alsina Oliva Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45734 , F 20, S 8, H B 497247, I/A 3 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-08
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Alsina Oliva Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39380 , F 121, S 8, H B 343302, I/A 6 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Casalduero Jaume
- Alsina Figueroa Monica Raquel
- Alsina Oliva Josep
- Alsina Oliva Maria Antonia
- Alsina Oliva Montserrat
- Torra Alsina Sandra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 142, S 8, H B 22462, I/A 77 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Casalduero Jaume
- Alsina Figueroa Monica Raquel
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Maria Antonia
- Alsina Oliva Montserrat
- Torra Alsina Sandra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 142, S 8, H B 22462, I/A 77 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-08
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Casalduero Jaume
- Alsina Figueroa Monica Raquel
- Alsina Oliva Josep
- Alsina Oliva Maria Antonia
- Alsina Oliva Montserrat
- Torra Alsina Sandra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39380 , F 119, S 8, H B 343302, I/A 5 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Casalduero Jaume
- Alsina Figueroa Monica Raquel
- Alsina Oliva Josep
- Alsina Oliva Maria Antonia
- Alsina Oliva Montserrat
- Torra Alsina Sandra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39380 , F 119, S 8, H B 343302, I/A 5 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: INVERAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Casalduero Jaume
- Alsina Figueroa Silvia
- Alsina Oliva Josep
- Alsina Oliva Maria Antonia
- Alsina Oliva Montserrat
- Torra Alsina Sandra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 189, S 8, H B 20635, I/A 22 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
VER MAS ACTOS
Información de ALSINA OLIVA MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de ALSINA OLIVA MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALSINA OLIVA MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos