TORRA ALSINA SANDRA
Informe ejecutivo de TORRA ALSINA SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRA ALSINA SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSCOAL SL | Consejero | 31/03/2023 | |
COSCOAL SL | Secretario | 31/03/2023 | |
ENCOFRADOS J ALSINA SA | REPR.143 RRM | 16/06/2022 | |
SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA | Representante | 15/06/2022 | |
INVERAL SL | REPR.143 RRM | 27/05/2022 | |
MANY NAMES SL | REPR.143 RRM | 20/05/2022 | |
OLISAN-11 SL | Administrador Unico | 05/05/2020 |
VINCULACIONES DE TORRA ALSINA SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRA ALSINA SANDRA
Empresa: COSCOAL SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Torra Alsina Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 69, S 8, H L 34813, I/A 1 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-25
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 120, S 8, H B 22462, I/A 115 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 120, S 8, H B 22462, I/A 115 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 43, S 8, H M 60971, I/A 93 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 43, S 8, H M 60971, I/A 93 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: INVERAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47338 , F 1, S 8, H B 20635, I/A 25 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Empresa: INVERAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47338 , F 1, S 8, H B 20635, I/A 25 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 122, S 8, H B 343302, I/A 10 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 122, S 8, H B 343302, I/A 10 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Empresa: OLISAN-11 SL
Administrador Unico
- Torra Alsina Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42599 , F 225, S 8, H B 411334, I/A 12 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-08
VER MAS ACTOS
Información de TORRA ALSINA SANDRA
Mostramos los datos de TORRA ALSINA SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRA ALSINA SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos