ALSINA CASALDUERO MARIA MACARENA
Informe ejecutivo de ALSINA CASALDUERO MARIA MACARENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALSINA CASALDUERO MARIA MACARENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSCOAL SL | Consejero | 31/03/2023 | |
MANY NAMES SL | REPR.143 RRM | 20/05/2022 | |
ILEX EUROPA SL | Administrador Solidario | 20/12/2019 | |
ALSINADUERO SL | Administrador Solidario | 19/10/2016 |
VINCULACIONES DE ALSINA CASALDUERO MARIA MACARENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALSINA CASALDUERO MARIA MACARENA
Empresa: COSCOAL SL
Consejero
- Alsina Casalduero Maria Macarena
- Alsina Figueroa Silvia
- Alsina Oliva Montserrat
- Sola Noguero Maria Isabel
- Torra Alsina Sandra
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 69, S 8, H L 34813, I/A 1 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-25
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Casalduero Maria Macarena
- Alsina Figueroa Monica Raquel
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Oliva Montserrat
- Torra Alsina Sandra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 122, S 8, H B 343302, I/A 10 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Empresa: MANY NAMES SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Casalduero Maria Macarena
- Alsina Figueroa Monica Raquel
- Alsina Oliva Josep
- Alsina Oliva Montserrat
- Torra Alsina Sandra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30380 , F 122, S 8, H B 343302, I/A 10 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Empresa: MANY NAMES SL
REPR.143 RRM
- Alsina Casalduero Maria Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39380 , F 122, S 8, H B 343302, I/A 9 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Empresa: ILEX EUROPA SL
Administrador Solidario
- Alsina Casalduero Jaime
- Alsina Casalduero Maria
- Alsina Casalduero Maria Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45362 , F 115, S 8, H B 485291, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: ALSINADUERO SL
Administrador Solidario
- Alsina Casalduero Maria Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45390 , F 212, S 8, H B 486291, I/A 2 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Empresa: HEALTH SOLUTIONS SL
Consejero
- Alsina Casalduero Maria Macarena
- Alsina Oliva Jaume
- Belinda Ann Alvarez Faedo
- Cardona Burrull Francisco
- Cardona Burrull Mariona
- Fernando Alegria Santillan
- Xiol Quingles Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42227 , F 192, S 8, H B 235139, I/A 17 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08
Información de ALSINA CASALDUERO MARIA MACARENA
Mostramos los datos de ALSINA CASALDUERO MARIA MACARENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALSINA CASALDUERO MARIA MACARENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos