GINESTA CASANELLAS CARMEN
Informe ejecutivo de GINESTA CASANELLAS CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GINESTA CASANELLAS CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 09/05/2022 | |
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado Mancomunado | 19/11/2021 | |
SERVICIO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 21/08/2019 | 26/10/2021 |
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado Mancomunado | 27/06/2018 | 17/06/2019 |
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado | 01/06/2010 | 17/06/2019 |
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado Mancomunado | 11/03/2019 | 17/06/2019 |
SERVICIO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 21/06/2018 | 24/05/2019 |
SERVICIO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 25/01/2017 | 24/05/2019 |
SERVICIO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 11/03/2019 | 24/05/2019 |
VINCULACIONES DE GINESTA CASANELLAS CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINESTA CASANELLAS CARMEN
Apoderado Mancomunado
- Ginesta Casanellas Carmen
- Ginesta Casanellas Carmen
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46920 , F 40, S 8, H B 495546, I/A 41 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 119, S 8, H B 22462, I/A 109 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Apoderado Mancomunado
- Alsina Casalduero Jaime
- Alsina Casalduero Jaime
- Alsina Oliva Jose
- Alsina Sola Josep David
- Alsina Sola Josep David
- Garcia Rigau Jordi Xavier
- Garcia Rigau Jordi Xavier
- Ginesta Casanellas Carmen
- Jara Perea Susana
- Pons Verhas Miguel
- Pons Verhas Miguel
- Rodriguez Monsonis Antoni
- Rodriguez Monsonis Antoni
- Romero Perera Anabel
- Romero Perera Anabel
- Roquet Crespo Miguel Alfonso
- Roquet Crespo Miguel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46664 , F 39, S 8, H B 495546, I/A 34 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46664 , F 32, S 8, H B 495546, I/A 15 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alsina Casalduero Jaume
- Alsina Oliva Jaume
- Alsina Oliva Josep
- Ginesta Casanellas Carmen
- Recasens Alsina Raquel
- Rodriguez Monsonis Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 142, S 8, H B 22462, I/A 77 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-08
Apoderado Mancomunado
- Alsina Casalduero Jaime
- Alsina Oliva Jaume
- Alsina Oliva Josep
- Ginesta Casanellas Carmen
- Recasens Alsina Raquel
- Rodriguez Monsonis Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46664 , F 31, S 8, H B 495546, I/A 13 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46664 , F 31, S 8, H B 495546, I/A 12 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 142, S 8, H B 22462, I/A 76 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 141, S 8, H B 22462, I/A 74 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45679 , F 6, S 8, H B 495546, I/A 9 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-08
VER MAS ACTOS
Información de GINESTA CASANELLAS CARMEN
Mostramos los datos de GINESTA CASANELLAS CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINESTA CASANELLAS CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos