RECREATIVOS PINEDA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Los Menceyes, 261
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social RECREATIVOS PINEDA SA
CIF A38035960
Capital Social 323280.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente JAMELIAS SL
Propietario SISTEMAS TECNICOS DE CONSUMO SA
VINCULACIONES DE RECREATIVOS PINEDA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECREATIVOS PINEDA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amador Lias Ana Isabel | Consejero | 27/03/2012 | 16/10/2014 |
CONEI COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INVERSIONES SL | Secretario | 07/01/2014 | 16/10/2014 |
CONEI COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INVERSIONES SL | Consejero | 07/01/2014 | 16/10/2014 |
CORTES PEREZ Y COMPAÑIA AUDITORES SL | Auditor | 31/03/2009 | 16/10/2014 |
CORTES PEREZ Y COMPAÑIA AUDITORES SL | Auditor | 02/03/2012 | 16/10/2014 |
Ferrer Martinez Juan | Vicesecretario No Consejero | 27/03/2012 | 16/10/2014 |
Ferrer Martinez Juan | Apoderado | 27/03/2012 | 16/10/2014 |
GIGA GAME SYSTEM SL | Consejero | 27/03/2012 | 16/10/2014 |
JAMELIAS SL | Presidente | 27/03/2012 | 16/10/2014 |
JAMELIAS SL | Consejero | 27/03/2012 | 16/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RECREATIVOS PINEDA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 207, S 8, H TF 1900, I/A 30 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 207, S 8, H TF 1900, I/A 30 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 206, S 8, H TF 1900, I/A 29 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-38
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 206, S 8, H TF 1900, I/A 29 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 206, S 8, H TF 1900, I/A 28 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-38
- AVDA LOS MENCEYES 261 - LA HIGUERITA (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 205, S 8, H TF 1900, I/A 27 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
- Otras modificaciones estatutarias: 30. Administración y Representación.-El consejo de administración estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de nueve miembros. Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjere vacantes, podrá el consejo designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta 31. Administración y Representacion.-ARTICULO 31. El cargode administrador será NO RETRIBUIDO. . 36. Otros.-ARTICULO36. De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal y demás atenciones legalmente establecidas, la junta podrá aplicar lo que estime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 205, S 8, H TF 1900, I/A 27 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Apoderado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 205, S 8, H TF 1900, I/A 27 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 205, S 8, H TF 1900, I/A 27 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 205, S 8, H TF 1900, I/A 26 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38