PINEDA RAMOS JOSE JESUS
Informe ejecutivo de PINEDA RAMOS JOSE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINEDA RAMOS JOSE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES CARRERA 43 SL | Consejero Delegado Solidario | 21/06/2016 | |
PROMOCIONES CARRERA 43 SL | Presidente | 21/06/2016 | |
PROMOCIONES CARRERA 43 SL | Consejero | 21/06/2016 |
VINCULACIONES DE PINEDA RAMOS JOSE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDA RAMOS JOSE JESUS
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Consejero
Presidente
- Pineda Ramos Jose Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 217, S 8, H TF 732, I/A 15 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Administrador Solidario
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 217, S 8, H TF 732, I/A 15 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Administrador Solidario
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 217, S 8, H TF 732, I/A 14 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 217, S 8, H TF 732, I/A 14 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-38
Empresa: RECREATIVOS PINEDA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 205, S 8, H TF 1900, I/A 27 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 216, S 8, H TF 732, I/A 11 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: RECREATIVOS PINEDA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 153, S 8, H TF 1900, I/A 23 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
Información de PINEDA RAMOS JOSE JESUS
Mostramos los datos de PINEDA RAMOS JOSE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDA RAMOS JOSE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos