PINEDA PAZ JOSE
Informe ejecutivo de PINEDA PAZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE PINEDA PAZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDA PAZ JOSE
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Presidente
- Pineda Paz Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 217, S 8, H TF 732, I/A 14 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-38
Empresa: RECREATIVOS PINEDA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Pineda Paz Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 205, S 8, H TF 1900, I/A 27 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Apoderado
- Pineda Paz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 216, S 8, H TF 732, I/A 13 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 216, S 8, H TF 732, I/A 12 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Presidente
- Pineda Paz Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 216, S 8, H TF 732, I/A 11 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Administrador Solidario
- Pineda Paz Jose
- Ramos Rodriguez Teodora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 216, S 8, H TF 732, I/A 11 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: VIZORT SL
Liquidador
- Pineda Paz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 1, S 8, H TF 6558, I/A 8 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Empresa: VIZORT SL
Administrador Unico
Liquidador
- Pineda Paz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 1, S 8, H TF 6558, I/A 8 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Empresa: RECREATIVOS PINEDA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Pineda Paz Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 153, S 8, H TF 1900, I/A 23 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
Información de PINEDA PAZ JOSE
Mostramos los datos de PINEDA PAZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDA PAZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos