RAMOS RODRIGUEZ TEODORA
Informe ejecutivo de RAMOS RODRIGUEZ TEODORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMOS RODRIGUEZ TEODORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICOMP SERVICIO TECNICO COMPONENTES Y ASESORAMIENTO INFORMATICO SL | Administrador Unico | 28/06/2013 | 08/01/2021 |
TECNICOMP SERVICIO TECNICO COMPONENTES Y ASESORAMIENTO INFORMATICO SL | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
RECREATIVOS PINEDA SA | Consejero Delegado Solidario | 11/05/2010 | 27/03/2012 |
RECREATIVOS PINEDA SA | Consejero | 11/05/2010 | 27/03/2012 |
PROMOCIONES CARRERA 43 SL | Administrador Solidario | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE RAMOS RODRIGUEZ TEODORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS RODRIGUEZ TEODORA
Liquidador
- Ramos Rodriguez Teodora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43830 , F 187, S 8, H B 439582, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Administrador Unico
- Ramos Rodriguez Teodora
Liquidador
- Ramos Rodriguez Teodora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43830 , F 187, S 8, H B 439582, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Administrador Unico
- Ramos Rodriguez Teodora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43830 , F 186, S 8, H B 439582, I/A 1 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-08
Empresa: RECREATIVOS PINEDA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 205, S 8, H TF 1900, I/A 27 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Administrador Solidario
- Pineda Paz Jose
- Ramos Rodriguez Teodora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 216, S 8, H TF 732, I/A 11 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: RECREATIVOS PINEDA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 153, S 8, H TF 1900, I/A 23 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
Información de RAMOS RODRIGUEZ TEODORA
Mostramos los datos de RAMOS RODRIGUEZ TEODORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS RODRIGUEZ TEODORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos