PINEDA RAMOS MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de PINEDA RAMOS MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINEDA RAMOS MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES CARRERA 43 SL | Consejero Delegado Solidario | 21/06/2016 | |
PROMOCIONES CARRERA 43 SL | Secretario | 21/06/2016 | |
PROMOCIONES CARRERA 43 SL | Consejero | 21/06/2016 |
VINCULACIONES DE PINEDA RAMOS MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDA RAMOS MARIA MERCEDES
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Consejero
- Gonzalez Pineda Ana Maria
- Gonzalez Pineda Maria Mercedes
- Pineda Gonzalez Diana
- Pineda Gonzalez Graciela
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Presidente
Secretario
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 217, S 8, H TF 732, I/A 15 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Administrador Solidario
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 217, S 8, H TF 732, I/A 15 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Administrador Solidario
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 217, S 8, H TF 732, I/A 14 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Presidente
Secretario
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 217, S 8, H TF 732, I/A 14 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-38
Empresa: RECREATIVOS PINEDA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Presidente
Secretario
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 205, S 8, H TF 1900, I/A 27 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Empresa: PROMOCIONES CARRERA 43 SL
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Presidente
Secretario
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 216, S 8, H TF 732, I/A 11 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: RECREATIVOS PINEDA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Consejero
- Pineda Paz Jose
- Pineda Ramos Jose Jesus
- Pineda Ramos Maria Mercedes
- Ramos Rodriguez Teodora
Presidente
Secretario
- Pineda Ramos Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 153, S 8, H TF 1900, I/A 23 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-38
Información de PINEDA RAMOS MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de PINEDA RAMOS MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDA RAMOS MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos