APRIMIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social APRIMIA SL
CIF B85370831
Fecha de Constitución 12/03/2008
Nombres Anteriores
- NEW-PATH 2 CONSULTORIA Y FORMACION SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE APRIMIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APRIMIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acedo Martinez Sara Lourdes | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 16/12/2013 |
Acedo Martinez Sara Lourdes | Liquidador Mancomunado | 16/12/2013 | 16/12/2013 |
Gonzalez Martinez Larissa | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 16/12/2013 |
Gonzalez Martinez Larissa | Liquidador Mancomunado | 16/12/2013 | 16/12/2013 |
Gonzalez Martinez Larissa | Apoderado Solidario | 14/07/2009 | 16/12/2013 |
Gutiez Cuevas Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 14/07/2009 | 16/12/2013 |
Tartalo Caparros Marcos-niceax | Apoderado Solidario | 14/07/2009 | 16/12/2013 |
Vicente Velamazan Felix | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 16/12/2013 |
Vicente Velamazan Felix | Liquidador Mancomunado | 16/12/2013 | 16/12/2013 |
Tartalo Caparros Marcos-niceax | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 01/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APRIMIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-28
- APRIMIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 5 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 5 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-28