TARTALO CAPARROS MARCOS-NICEAX
Informe ejecutivo de TARTALO CAPARROS MARCOS-NICEAX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TARTALO CAPARROS MARCOS-NICEAX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APRIMIA SL | Apoderado Solidario | 14/07/2009 | 16/12/2013 |
APRIMIA SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 01/07/2011 |
APRIMIA SL | Administrador Mancomunado | 20/04/2009 | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE TARTALO CAPARROS MARCOS-NICEAX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARTALO CAPARROS MARCOS-NICEAX
Administrador Mancomunado
- Tartalo Caparros Marcos-niceax
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 5 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-28
Administrador Mancomunado
- Acedo Martinez Sara Lourdes
- Gonzalez Martinez Larissa
- Tartalo Caparros Marcos-niceax
- Vicente Velamazan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Administrador Mancomunado
- Gutiez Cuevas Maria Carmen
- Tartalo Caparros Marcos-niceax
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Apoderado Solidario
- Gonzalez Martinez Larissa
- Gutiez Cuevas Maria Del Carmen
- Tartalo Caparros Marcos-niceax
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 3 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Administrador Mancomunado
- Gutiez Cuevas Maria Carmen
- Tartalo Caparros Marcos-niceax
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 2 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-28
Administrador Mancomunado
- Gutiez Cuevas Carmen
- Tartalo Caparros Marcos-niceax
- Vicente Velamazan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 2 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-28
Información de TARTALO CAPARROS MARCOS-NICEAX
Mostramos los datos de TARTALO CAPARROS MARCOS-NICEAX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARTALO CAPARROS MARCOS-NICEAX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos