GONZALEZ MARTINEZ LARISSA
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARTINEZ LARISSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ MARTINEZ LARISSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APRIMIA SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 16/12/2013 |
APRIMIA SL | Liquidador Mancomunado | 16/12/2013 | 16/12/2013 |
APRIMIA SL | Apoderado Solidario | 14/07/2009 | 16/12/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARTINEZ LARISSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARTINEZ LARISSA
Empresa: APRIMIA SL
Liquidador Mancomunado
- Acedo Martinez Sara Lourdes
- Gonzalez Martinez Larissa
- Vicente Velamazan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: APRIMIA SL
Administrador Mancomunado
- Acedo Martinez Sara Lourdes
- Gonzalez Martinez Larissa
- Vicente Velamazan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Administrador Mancomunado
- Acedo Martinez Sara Lourdes
- Gonzalez Martinez Larissa
- Tartalo Caparros Marcos-niceax
- Vicente Velamazan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Apoderado Solidario
- Gonzalez Martinez Larissa
- Gutiez Cuevas Maria Del Carmen
- Tartalo Caparros Marcos-niceax
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 3 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Información de GONZALEZ MARTINEZ LARISSA
Mostramos los datos de GONZALEZ MARTINEZ LARISSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARTINEZ LARISSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos