ACEDO MARTINEZ SARA LOURDES
Informe ejecutivo de ACEDO MARTINEZ SARA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ACEDO MARTINEZ SARA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APRIMIA SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 16/12/2013 |
APRIMIA SL | Liquidador Mancomunado | 16/12/2013 | 16/12/2013 |
NEW PATH FORMACIO SL | Administrador Solidario | 24/02/2012 |
VINCULACIONES DE ACEDO MARTINEZ SARA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACEDO MARTINEZ SARA LOURDES
Empresa: APRIMIA SL
Liquidador Mancomunado
- Acedo Martinez Sara Lourdes
- Gonzalez Martinez Larissa
- Vicente Velamazan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: APRIMIA SL
Administrador Mancomunado
- Acedo Martinez Sara Lourdes
- Gonzalez Martinez Larissa
- Vicente Velamazan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 168, S 8, H M 458080, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: NEW PATH FORMACIO SL
Administrador Solidario
- Acedo Martinez Sara Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40059 , F 96, S 8, H B 358355, I/A 5 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Administrador Mancomunado
- Acedo Martinez Sara Lourdes
- Gonzalez Martinez Larissa
- Tartalo Caparros Marcos-niceax
- Vicente Velamazan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25427 , F 167, S 8, H M 458080, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Información de ACEDO MARTINEZ SARA LOURDES
Mostramos los datos de ACEDO MARTINEZ SARA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACEDO MARTINEZ SARA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos