NAVILIER SL
Dirección social LG AUTOVIA L'AMETLLA A BARCELONA C-17, KM.22
Código Postal 08420
Municipio Canovelles
Provincia Barcelona
Razón Social NAVILIER SL
CIF B64860711
Capital Social 992000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/04/2008
Teléfono 93 846 30 58
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gonzalez Paris Miguel Angel
ORGANIGRAMA DE NAVILIER SL
VINCULACIONES DE NAVILIER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVILIER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Paris Miguel Angel | Presidente | 29/12/2021 | |
Gonzalez Paris Montserrat | Secretario | 29/12/2021 | |
Ferraz Abad Teresa | Apoderado Solidario | 05/03/2021 | |
Gonzalez Paris Miguel Angel | Apoderado Solidario | 24/05/2017 | |
Gonzalez Paris Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2017 | |
Gonzalez Paris Miguel Angel | Consejero | 26/04/2017 | |
Gonzalez Paris Montserrat | Secretario | 26/04/2017 | |
Gonzalez Paris Montserrat | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2017 | |
Gonzalez Paris Montserrat | Consejero | 26/04/2017 | |
Gonzalez Puigdellivol Miguel | Consejero | 26/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAVILIER SL
- RECTIF LA INS 11 POR OMISION DEL CESE COMO PRESIDENTE DE DON MIGUEL GONZALEZ PUIGDELLIVOL,EL NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE DON MIGUEL ANGEL GONZALEZ PARIS Y LA REELECCION COMO SECRETARIA DE DOÑA MONTSERRAT GONZALEZ PARIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 210, S 8, H B 369914, I/A 11 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 210, S 8, H B 369914, I/A 10 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2023-244-08
- En el BORME no.3/2022 y con referencia 4747 RECTIF EN CUANTO A LA OMISION DEL CESE COMO PRESIDENTE DE DON MIGUEL GONZALEZ PUIGDELLIVOL,EL NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE DON MIGUEL ANGEL GONZALEZ PARIS Y LA REELECCION COMO SECRETARIA DE DOÑA MONTSERRAT GONZALEZ PARIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 210, S 8, H B 369914, I/A 10 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2023-244-08
- CON EFECTOS AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUEDA MODIFICADA LA FORMA DE ACTUACION DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS DON MIGUEL ANGEL GONZALEZ PARIS y DOÑA MONTSERRAT GONZALEZ PARIS, PASANDO A SER A PARTIR DE AHORA CONSEJEROS DELEGADOS SOLIDARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 210, S 8, H B 369914, I/A 10 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 210, S 8, H B 369914, I/A 10 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
- LG AUTOVIA L'AMETLLA A BARCELONA C-17, KM.22 (CANOVELLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 210, S 8, H B 369914, I/A 9 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 209, S 8, H B 369914, I/A 8 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 209, S 8, H B 369914, I/A 8 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 209, S 8, H B 369914, I/A 7 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 208, S 8, H B 369914, I/A 6 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-08