ORTIZ MARQUEZ JULIAN
Informe ejecutivo de ORTIZ MARQUEZ JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ORTIZ MARQUEZ JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA ALTAVILLA SL | Apoderado Solidario | 28/03/2017 | 09/03/2021 |
NAVILIER SL | Apoderado Solidario | 24/05/2017 | 05/03/2021 |
CARENACORP SA | Apoderado Solidario | 29/03/2017 | 05/03/2021 |
ISOLAR PROIN SL | Apoderado | 14/07/2009 | 28/07/2017 |
DENSOLMAR BLAU SL | Apoderado | 26/08/2009 | 24/07/2017 |
NAVILIER SL | REPR.143 RRM | 26/04/2017 | |
INMOBILIARIA ALTAVILLA SL | Administrador | 28/03/2017 |
VINCULACIONES DE ORTIZ MARQUEZ JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ MARQUEZ JULIAN
Empresa: INMOBILIARIA ALTAVILLA SL
Apoderado Solidario
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47686 , F 171, S 8, H B 82398, I/A 34 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Empresa: CARENACORP SA
Apoderado Solidario
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45643 , F 36, S 8, H B 494376, I/A 3 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Empresa: NAVILIER SL
Apoderado Solidario
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 209, S 8, H B 369914, I/A 8 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Empresa: NAVILIER SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 209, S 8, H B 369914, I/A 7 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Empresa: NAVILIER SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 208, S 8, H B 369914, I/A 6 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-08
Empresa: CARENACORP SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45643 , F 35, S 8, H B 494376, I/A 2 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Empresa: INMOBILIARIA ALTAVILLA SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 140, S 8, H B 82398, I/A 33 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
Empresa: INMOBILIARIA ALTAVILLA SL
Administrador
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 140, S 8, H B 82398, I/A 32 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
Empresa: DENSOLMAR BLAU SL
Apoderado
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41102 , F 177, S 8, H B 379024, I/A 5 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-08
Empresa: ISOLAR PROIN SL
Apoderado
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41143 , F 99, S 8, H B 378377, I/A 4 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Información de ORTIZ MARQUEZ JULIAN
Mostramos los datos de ORTIZ MARQUEZ JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ MARQUEZ JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos