GONZALEZ PARIS MONTSERRAT
Informe ejecutivo de GONZALEZ PARIS MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ PARIS MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA ALTAVILLA SL | REPR.143 RRM | 09/01/2024 | |
AG TARIKAN SL | Administrador Solidario | 21/04/2023 | |
AG DAIRON SL | Administrador Solidario | 29/10/2022 | |
NAVILIER SL | Secretario | 29/12/2021 | |
CARENACORP SA | Consejero | 28/12/2021 | |
CARENACORP SA | Consejero Delegado Solidario | 28/12/2021 | |
CARENACORP SA | Secretario | 28/12/2021 | |
NAVILIER SL | Secretario | 26/04/2017 | |
NAVILIER SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2017 | |
NAVILIER SL | Consejero | 26/04/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ PARIS MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PARIS MONTSERRAT
Empresa: INMOBILIARIA ALTAVILLA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47686 , F 173, S 8, H B 82398, I/A 38 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: INMOBILIARIA ALTAVILLA SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47686 , F 173, S 8, H B 82398, I/A 38 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: NAVILIER SL
Presidente
Secretario
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 210, S 8, H B 369914, I/A 10 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: AG TARIKAN SL
Administrador Solidario
- Argemi Puig Jorge
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48749 , F 98, S 8, H B 594823, I/A 1 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Empresa: AG DAIRON SL
Administrador Solidario
- Argemi Puig Jorge
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48496 , F 182, S 8, H B 585959, I/A 1 (29/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-08
Empresa: CARENACORP SA
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45643 , F 37, S 8, H B 494376, I/A 5 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: CARENACORP SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45643 , F 37, S 8, H B 494376, I/A 5 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: BLATALAIACORP SA
Liquidador
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45910 , F 142, S 8, H B 502758, I/A 2 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-08
Empresa: BLATALAIACORP SA
Administrador Unico
- Gonzalez Paris Montserrat
Liquidador
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45910 , F 142, S 8, H B 502758, I/A 2 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-08
Empresa: DENSOLMAR BLAU SL
Liquidador
- Gonzalez Paris Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41102 , F 178, S 8, H B 379024, I/A 8 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ PARIS MONTSERRAT
Mostramos los datos de GONZALEZ PARIS MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PARIS MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos